MAILWORKER ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mauricio Legendre, 16
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAILWORKER ESPAÑA SL
CIF B86738796
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor por correspondencia o Internet
Fecha de Constitución 07/05/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MAILWORKER ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAILWORKER ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alech Stephane | Apoderado | 23/04/2015 | 25/01/2023 |
Barrio Mauriz Isabel | Administrador Unico | 09/08/2018 | 25/01/2023 |
Barrio Mauriz Isabel | Liquidador | 25/01/2023 | 25/01/2023 |
Beccaria Isabelle | Apoderado Solidario | 23/10/2018 | 25/01/2023 |
Cesarani Pierre Olivier | Apoderado Solidario | 23/10/2018 | 25/01/2023 |
Estrade Frederic | Apoderado Solidario | 23/10/2018 | 25/01/2023 |
Gonzalez Mauriz Jose Luis | Apoderado | 23/04/2015 | 25/01/2023 |
Teijeiro Carrasco Cesareo | Administrador Unico | 27/05/2013 | 09/08/2018 |
ACTOS BORME DE MAILWORKER ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38108 , F 132, S 8, H M 560295, I/A 8 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38108 , F 132, S 8, H M 560295, I/A 8 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38108 , F 132, S 8, H M 560295, I/A 8 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38108 , F 132, S 8, H M 560295, I/A 8 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38108 , F 129, S 8, H M 560295, I/A 7 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38108 , F 126, S 8, H M 560295, I/A 6 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31133 , F 62, S 8, H M 560295, I/A 5 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31133 , F 61, S 8, H M 560295, I/A 4 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31133 , F 61, S 8, H M 560295, I/A 4 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31133 , F 58, S 8, H M 560295, I/A 3 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-28