PARCELWORKER 2017 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mauricio Legendre, 16
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PARCELWORKER 2017 SL
CIF B87835062
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor por correspondencia o Internet
Fecha de Constitución 16/05/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PARCELWORKER 2017 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARCELWORKER 2017 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barrio Mauriz Isabel | Administrador Solidario | 18/10/2019 | 13/02/2024 |
Barrio Mauriz Isabel | Liquidador | 13/02/2024 | 13/02/2024 |
Barrio Mauriz Pilar | Administrador Solidario | 18/10/2019 | 13/02/2024 |
Beccaria Isabelle | Apoderado Solidario | 22/10/2018 | 13/02/2024 |
Cesarani Pierre Olivier | Apoderado Solidario | 22/10/2018 | 13/02/2024 |
Estrade Frederic | Apoderado Solidario | 22/10/2018 | 13/02/2024 |
Gonzalez Mauriz Jose Luis | Apoderado | 30/05/2017 | 13/02/2024 |
Barrio Mauriz Pilar | Administrador Unico | 09/08/2018 | 18/10/2019 |
Teijeiro Carrasco Cesareo | Administrador Unico | 30/05/2017 | 09/08/2018 |
ACTOS BORME DE PARCELWORKER 2017 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38108 , F 110, S 8, H M 646894, I/A 8 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38108 , F 110, S 8, H M 646894, I/A 8 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38108 , F 110, S 8, H M 646894, I/A 8 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38108 , F 110, S 8, H M 646894, I/A 8 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38108 , F 110, S 8, H M 646894, I/A 7 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-206-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 24º
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38108 , F 110, S 8, H M 646894, I/A 7 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-206-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38108 , F 110, S 8, H M 646894, I/A 7 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-206-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38108 , F 110, S 8, H M 646894, I/A 7 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-206-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38108 , F 107, S 8, H M 646894, I/A 6 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36002 , F 122, S 8, H M 646894, I/A 5 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28