CELA GAMERO MARIA GEMMA
Informe ejecutivo de CELA GAMERO MARIA GEMMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE CELA GAMERO MARIA GEMMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BODEGAS VINUM TERRAE SL | Apoderado Mancomunado | 09/01/2012 | 03/01/2014 |
BODEGAS Y VIÑEDOS TIERRA ADENTRO SL | Administrador Mancomunado | 09/01/2012 | 18/06/2013 |
VINUM GALICIA SL | Administrador Mancomunado | 23/01/2012 | 17/06/2013 |
PONTO INVERSIONES SL | Liquidador Solidario | 03/10/2012 | 03/10/2012 |
PONTO INVERSIONES SL | Presidente | 11/08/2010 | 03/10/2012 |
PONTO INVERSIONES SL | Consejero | 11/08/2010 | 03/10/2012 |
PONTO INVERSIONES SL | Apoderado | 11/08/2010 | 03/10/2012 |
AUTOPISTA DEL GUADALMEDINA CONCESIONARIA ESPAÑOLA SA | Consejero | 10/06/2011 | 26/09/2012 |
BODEGAS VINUM TERRAE SL | Consejero | 08/08/2011 | 09/05/2012 |
ANIRA INVERSIONES SL | Consejero | 28/09/2010 | 03/02/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CELA GAMERO MARIA GEMMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CELA GAMERO MARIA GEMMA
Empresa: BODEGAS VINUM TERRAE SL
Apoderado Mancomunado
- Cela Gamero Maria Gemma
- Martinez Alvarez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3504 , F 124, S 8, H C 51001, I/A 3 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-7-15
Empresa: BODEGAS Y VIÑEDOS TIERRA ADENTRO SL
Administrador Mancomunado
- Cela Gamero Maria Gemma
- Gutierrez Ois Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1102 , F 77, S 8, H VA 14775, I/A 20 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-47
Empresa: BODEGAS AGNUSDEI SL
Administrador Mancomunado
- Cela Gamero Maria Gemma
- Gutierrez Ois Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2583, L 2583, F 183, S 8, H PO 27678, I/A 17 (17/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-36
Empresa: PONTO INVERSIONES SL
Liquidador Solidario
- CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACION SA
- CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS
- Cela Gamero Maria Gemma
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19246 , F 89, S 8, H M 337039, I/A 9 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-28
Empresa: PONTO INVERSIONES SL
Consejero
- CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS
- Cela Gamero Maria Gemma
- INVERSIONES CORPORATIVAS SA
Presidente
- Cela Gamero Maria Gemma
Representante
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19246 , F 89, S 8, H M 337039, I/A 9 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-28
Consejero
- Cela Gamero Maria Gemma
- Gaya Uribe Javier
- Sanchez Gordon Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4780, L 3688, F 163, S 8, H MA 88468, I/A 25 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-29
Empresa: BODEGAS VINUM TERRAE SL
Consejero
- Cela Gamero Maria Gemma
- Pernas Garcia Pablo Pedro
- Velasco Pazos Gonzalo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2966, L 2966, F 225, S 8, H PO 35094, I/A 23 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-95-36
Empresa: BODEGAS AGNUSDEI SL
Administrador Mancomunado
- Cela Gamero Maria Gemma
- Gutierrez Ois Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2583, L 2583, F 182, S 8, H PO 27678, I/A 14 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-36
Empresa: BODEGAS Y VIÑEDOS TIERRA ADENTRO SL
Administrador Mancomunado
- Cela Gamero Maria Gemma
- Gutierrez Ois Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1102 , F 76, S 8, H VA 14775, I/A 17 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-47
Empresa: BODEGAS VINUM TERRAE SL
Apoderado Mancomunado
- Cela Gamero Maria Gemma
- Martinez Alvarez David
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2966, L 2966, F 224, S 8, H PO 35094, I/A 22 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-36
VER MAS ACTOS
Información de CELA GAMERO MARIA GEMMA
Mostramos los datos de CELA GAMERO MARIA GEMMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CELA GAMERO MARIA GEMMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos