PONTO INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 89
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PONTO INVERSIONES SL
CIF B83736918
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 01/08/2003
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE PONTO INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PONTO INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barbero Martin Rafael | Representante | 03/10/2012 | 03/10/2012 |
CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACION SA | Liquidador Solidario | 03/10/2012 | 03/10/2012 |
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS | Liquidador Solidario | 03/10/2012 | 03/10/2012 |
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS | Consejero | 03/10/2012 | |
Cela Gamero Maria Gemma | Liquidador Solidario | 03/10/2012 | 03/10/2012 |
Cela Gamero Maria Gemma | Presidente | 11/08/2010 | 03/10/2012 |
Cela Gamero Maria Gemma | Consejero | 11/08/2010 | 03/10/2012 |
Cela Gamero Maria Gemma | Apoderado | 11/08/2010 | 03/10/2012 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 27/09/2011 | 03/10/2012 |
Garcia Martin Javier | Apoderado | 12/01/2010 | 03/10/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PONTO INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19246 , F 89, S 8, H M 337039, I/A 9 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19246 , F 89, S 8, H M 337039, I/A 9 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-28
Liquidador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19246 , F 89, S 8, H M 337039, I/A 9 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-28
Presidente
Representante
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19246 , F 89, S 8, H M 337039, I/A 9 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-28
Consejero
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19246 , F 89, S 8, H M 337039, I/A 8 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-28
Consejero
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19246 , F 89, S 8, H M 337039, I/A 8 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19246 , F 89, S 8, H M 337039, I/A 7 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-250-28
Apoderado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19246 , F 87, S 8, H M 337039, I/A 6 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-164-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19246 , F 87, S 8, H M 337039, I/A 6 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-164-28