BODEGAS Y VIÑEDOS TIERRA ADENTRO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Muell Linares Rivas, 30
Código Postal 15006
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Razón Social BODEGAS Y VIÑEDOS TIERRA ADENTRO SL
CIF B47516455
Actividad Comercio al por mayor de bebidas
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE BODEGAS Y VIÑEDOS TIERRA ADENTRO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BODEGAS Y VIÑEDOS TIERRA ADENTRO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Acevedo Alfonso | Apoderado Solidario | 24/04/2014 | 04/02/2015 |
Cebral Santos Juan Carlos | Apoderado Solidario | 03/07/2013 | 04/02/2015 |
Corporacion Empresarial De Tenencia De Activos De | Administrador Mancomunado | 18/06/2013 | 04/02/2015 |
Gutierrez Ois Jose Manuel | Administrador Mancomunado | 09/01/2012 | 04/02/2015 |
INVENTIUM CONSULTORIA DE PROYECTOS SL | Administrador Mancomunado | 18/06/2013 | 04/02/2015 |
Nomdedeu Rodal Daniel | Apoderado Solidario | 03/07/2013 | 04/02/2015 |
Salgueiro Barrio Gaila | Apoderado Solidario | 24/04/2014 | 04/02/2015 |
Martinez Alvarez David | Apoderado | 09/01/2012 | 03/07/2013 |
Oseira Rodriguez Dionisio | Apoderado Solidario | 03/07/2013 | |
Pernas Garcia Pablo | Apoderado Solidario | 03/07/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BODEGAS Y VIÑEDOS TIERRA ADENTRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2509 , F 186, S 8, H C 51097, I/A 5 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2509 , F 186, S 8, H C 51097, I/A 5 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2509 , F 186, S 8, H C 51097, I/A 5 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-15
- Cambia el representante, persona física, de la Administradora Mancomunada TORRE DE HERCULES PARTICIPACIONES SOCIETARIAS, S.L. -antes Becega Exchange, S.L.-, sustituyendo a Don Juan Manuel Gutiérrez Ois por Don JUAN CARLOS CEBRAL SANTOS.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3509 , F 186, S 8, H C 51097, I/A 4 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-201-15
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3509 , F 185, S 8, H C 51097, I/A 3 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-15
- C/ LINARES RIVAS 30 3& (CORUÑA (A))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3509 , F 185, S 8, H C 51097, I/A 2 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Relativo al domicilio social.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3509 , F 185, S 8, H C 51097, I/A 2 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-15
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1102 , F 78, S 8, H VA 14775, I/A 22 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-47
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1102 , F 77, S 8, H VA 14775, I/A 21 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-47
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1102 , F 77, S 8, H VA 14775, I/A 20 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-47