CEBADA ROLDAN BARBARA
Informe ejecutivo de CEBADA ROLDAN BARBARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 40
Empresas inactivas: 31
CARGOS DE CEBADA ROLDAN BARBARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUASAR HOLDINGS REIT SL | Apoderado Mancomunado | 05/10/2018 |
VINCULACIONES DE CEBADA ROLDAN BARBARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CEBADA ROLDAN BARBARA
Empresa: PROJECT QUASAR INVESTMENTS 2017 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36082 , F 204, S 8, H M 648317, I/A 19 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-28
Empresa: EDIFICACIONES NIMEC SL
Apoderado Mancomunado
- Bossy Jean-francois Pascal Emmanuel
- Caballero Martinez Jose Gabriel
- Cebada Roldan Barbara
- Davies Simon David Austin
- Del Sol Sanchez Ana-isabel
- Dey Shomit
- Dorota Marta Roch
- Gamero Alonso Ester
- Hoffmann Solveig Diana
- Marin De Roda Ana
- Mediane Anissa
- Moinelo Lopez Tania
- Montoya Reguera Carlos
- Moraga Ramirez Juan Antonio
- Pages Serra Laia
- Pascual Gonzalez-babe Jose Maria
- Piaia Elena
- Pierre Yves Lefebvre
- Roncero Vicente Luis
- Vasilev Panayot Kostadinov
Apoderado Solidario
- Bossy Jean-francois Pascal Emmanuel
- Caballero Martinez Jose Gabriel
- Cebada Roldan Barbara
- Davies Simon David Austin
- Del Sol Sanchez Ana-isabel
- Dey Shomit
- Gamero Alonso Ester
- Hoffman Solveig Diana
- Lefebvre Pierre Yves
- Marin De Roda Ana
- Mediane Anissa
- Moinelo Lopez Tania
- Montoya Reguera Carlos
- Moraga Ramirez Juan Antonio
- Pages Serra Laia
- Pascual Gonzalez-babe Jose Maria
- Piaia Elena
- Roch Dorota Marta
- Roncero Vicente Luis
- Vasilev Panayot Kostadinov
Apoderado
- Agusti Orero Maria Carmen
- Alcay Morandeira Carlos Jesus
- Arizcun Muñoz Aranzazu
- Bazaga Bustos Maria Angeles
- Blazquez Marquez Adolfo
- Burstedt Emma Helena Marta
- Calvo Carballo Victoria
- Del Sol Sanchez Ana-isabel
- Escobar Lago Maria Pilar
- Fernandez Garcia Laura
- Jimenez Sanchez Sara
- Labrador Arroyo Alberto
- Lopez Clemente Fernando
- Martin Ferreira Eugenia Lourdes
- Martin Nuñez Isabel
- Mendiluce Fradera Eduard
- Mendoza Juez Berta
- Moinelo Lopez Tania
- Monge Riat Alejandro
- Montoya Reguera Carlos
- Moraga Ramirez Juan Antonio
- Padilla Del-val Juan- Carlos
- Pascual Gonzalez-babe Jose Maria
- Ranera Bermudez Elena
- Riquelme Ortiz Maria Jose
- Rodriguez Zamora Juan Antonio
- Roncero Vicente Luis
- Rubio Martin Andrea
- Sanchez Torre Roque
- Sanz Exposito Luis-alberto
- Teran Contreras Javier
- Used Alonso Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37799 , F 106, S 8, H M 273616, I/A 13 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-28
Empresa: TALER REAL ESTATE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cebada Roldan Barbara
- Lopez Luna Eduardo
- Sayagues Diez Cristina
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 170, S 8, H GR 17644, I/A 40 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-18
Empresa: FORUM DE NEGOCIOS DE GRANADA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cebada Roldan Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 175, S 8, H GR 23079, I/A 17 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-18
Empresa: ANDARA RETAIL SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Cebada Roldan Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38198 , F 65, S 8, H M 673698, I/A 8 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
Empresa: QUASAR HOLDINGS REIT SL
Apoderado Solidario
- Cebada Roldan Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38164 , F 110, S 8, H M 676897, I/A 11 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-28
Empresa: GESTION DE ACTIVOS CASTELLANA 40 SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Cebada Roldan Barbara
- Cebada Roldan Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30262 , F 88, S 8, H M 197498, I/A 19 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Amado Sereno Ignacio
- Bescos Beiret Maria-rut
- Cebada Roldan Barbara
- Garmendia Azpeitia Jose Maria Andres
- Gontan Pardo Elena Jesus
- Gonzalez Purriños Antolin Jose
- Mañas Urbon Ricardo
- Martinez Tojo Rafael
- Mena Cabrera Antonio Jose
- Padilla Del-val Juan- Carlos
- Pajares Domenech Raquel
- Rodriguez Fonseca Ignacio
- Rodriguez Zamora Juan Antonio
- Santamaria Cuesta Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37203 , F 78, S 8, H M 468008, I/A 77 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-28
Empresa: ELBRUS PROPERTIES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cebada Roldan Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37895 , F 209, S 8, H M 674834, I/A 8 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-28
Empresa: CITARA RETAIL SL
Apoderado
- Cebada Roldan Barbara
- Padilla Del-val Juan- Carlos
- Rodriguez Zamora Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37820 , F 74, S 8, H M 673664, I/A 8 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-28
VER MAS ACTOS
Información de CEBADA ROLDAN BARBARA
Mostramos los datos de CEBADA ROLDAN BARBARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CEBADA ROLDAN BARBARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos