CASAS GUASCH JUDITH
Informe ejecutivo de CASAS GUASCH JUDITH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASAS GUASCH JUDITH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMELOT CONSULTING GROUP SP SL | Apoderado Solidario | 21/02/2024 | |
MAHLE SA | Apoderado Solidario | 28/10/2021 |
VINCULACIONES DE CASAS GUASCH JUDITH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASAS GUASCH JUDITH
Empresa: CAMELOT CONSULTING GROUP SP SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48900 , F 97, S 8, H B 584745, I/A 6 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-08
Empresa: MAHLE SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48022 , F 116, S 8, H B 75983, I/A 191 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-08
Empresa: TACHI-S ENGINEERING EUROPESARL
Apoderado Solidario
- Casas Guasch Judith
- Echavarri Beleta Joaquin
- RODL & PARTNER ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46781 , F 123, S 8, H B 450600, I/A 11 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-173-08
Empresa: ALUDYNE AUTOMOTIVE SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Casas Guasch Judith
- Nuñez Bofill Irene
- Santos Fita Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43421 , F 89, S 8, H B 379365, I/A 36 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-08
Empresa: ALUDYNE BARCELONA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Casas Guasch Judith
- Nuñez Bofill Irene
- Santos Fita Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 110, S 8, H B 400040, I/A 34 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-08
Empresa: DIVERSIFIED MACHINE BARCELONA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Casas Guasch Judith
- Nuñez Bofill Irene
- Peña Alba Natalia
- Santos Fita Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43401 , F 107, S 8, H B 400040, I/A 28 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-08
Empresa: DMI AUTOMOTIVE SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Casas Guasch Judith
- Nuñez Bofill Irene
- Peña Alba Natalia
- Santos Fita Pablo
- Santos Fita Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43421 , F 86, S 8, H B 379365, I/A 31 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-08
Información de CASAS GUASCH JUDITH
Mostramos los datos de CASAS GUASCH JUDITH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASAS GUASCH JUDITH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos