GEORG ABEGG
Informe ejecutivo de GEORG ABEGG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GEORG ABEGG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAHLE SA | Apoderado Solidario | 28/10/2021 | |
TUV SUD IBERIA SA | Secretario No Consejero | 25/10/2019 |
VINCULACIONES DE GEORG ABEGG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GEORG ABEGG
Empresa: MAHLE SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48022 , F 116, S 8, H B 75983, I/A 191 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-08
Empresa: TUV SUD IBERIA SA
Secretario No Consejero
- Georg Abegg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44685 , F 161, S 8, H B 463470, I/A 31 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-08
Administrador Unico
- Georg Abegg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30939 , F 43, S 8, H M 556877, I/A 5 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-28
Empresa: SUDRENTING ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Georg Abegg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43121 , F 24, S 8, H B 232181, I/A 44 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-08
Información de GEORG ABEGG
Mostramos los datos de GEORG ABEGG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GEORG ABEGG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos