TACHI-S ENGINEERING EUROPESARL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Ports D'Europa, 100
Código Postal 08040
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social TACHI-S ENGINEERING EUROPESARL
CIF W0017046D
Capital Social 0.0 Euros
Fecha de Constitución 13/03/2014
VINCULACIONES DE TACHI-S ENGINEERING EUROPESARL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TACHI-S ENGINEERING EUROPESARL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casas Guasch Judith | Apoderado Solidario | 31/08/2021 | 24/04/2023 |
Echavarri Beleta Joaquin | Apoderado Solidario | 31/08/2021 | 24/04/2023 |
Eiichi Dokai | Apoderado Solidario | 24/05/2016 | 24/04/2023 |
Eiichi Dokai | REPR.143 RRM | 24/05/2016 | 24/04/2023 |
Kazuko Maruyama Lagoin | Apoderado Solidario | 13/04/2022 | 24/04/2023 |
Kohei Ogawa | REPR.SUCURS. | 06/03/2019 | 24/04/2023 |
Kohei Ogawa | Apoderado Sucursal | 06/03/2019 | 24/04/2023 |
Kohei Ogawa | Liquidador | 24/04/2023 | 24/04/2023 |
Mieko Nagal | Apoderado Mancomunado | 01/03/2017 | 24/04/2023 |
RODL & PARTNER ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SLP | Apoderado Solidario | 31/08/2021 | 24/04/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TACHI-S ENGINEERING EUROPESARL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46781 , F 125, S 8, H B 450600, I/A 15 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46781 , F 125, S 8, H B 450600, I/A 15 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-08
Liquidador
REPR.SUCURS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46781 , F 125, S 8, H B 450600, I/A 15 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-08
- En el BORME no.102/2016 y con referencia 229816 QUEDA RECTIFICADO EL CARGO DE EIICHI DOKAI DESIGNADO POR ERROR COMO REPRESENTANTE LEGAL ART. 143 RRM, SIENDO EL CORRECTO: REPRESENTANTE DE LA SUCURSAL Y SE ELIMINA EL NOMBRAMIENTO DE DICHO SEÑOR COMO APODERADO SOLIDARIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44239 , F 36, S 8, H B 450600, I/A 6 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2023-62-08
- En el BORME no.51/2019 y con referencia 117128 SE RECTIFICA LA INSCRIPCION 9, EN CUANTO AL NOMBRAMIENTO DE DON KOHEI OGAWA COMO APODERADO Y REPRESENTANTE DE LA SUCURSAL,SIENDO CORRECTO EL NOMBRAMIENTO SOLO COMO REPRESENTANTE DE LA SUCURSAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46781 , F 121, S 8, H B 450600, I/A 9 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2023-62-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46781 , F 125, S 8, H B 450600, I/A 14 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46781 , F 125, S 8, H B 450600, I/A 13 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46781 , F 124, S 8, H B 450600, I/A 12 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46781 , F 123, S 8, H B 450600, I/A 11 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-173-08
- CONSTANCIA DE CAMBIOS EN LA SOCIEDAD MATRIZ Y EN SU ORGANO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46781 , F 123, S 8, H B 450600, I/A 10 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-08