CASADO CASADO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de CASADO CASADO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASADO CASADO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERIT ADMIRABLE SL | Administrador Mancomunado | 23/04/2018 | |
NOVA BOCANA BARCELONA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/09/2016 | |
NOVA BOCANA BARCELONA SA | Apoderado Solidario | 14/08/2015 | |
GIA GABINETE TECNICO SL | Administrador Unico | 09/03/2015 | |
NOVA BOCANA BARCELONA SA | Secretario No Consejero | 19/08/2013 | |
GIA GABINETE TECNICO SL | Apoderado Solidario | 04/06/2013 |
VINCULACIONES DE CASADO CASADO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASADO CASADO FRANCISCO JAVIER
Empresa: NOVA BOCANA BARCELONA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA SA
- AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA SA
- Casado Casado Francisco Javier
- Casado Casado Francisco Javier
- COMSA SA
- COMSA SA
- DIZARA INVERSION SL
- DIZARA INVERSION SL
- Gomez Segala Xavier
- Gomez Segala Xavier
- NEVASA INVERSION SL
- NEVASA INVERSION SL
- OBRASCON HUARTE LAIN SA
- OBRASCON HUARTE LAIN SA
- Sanahuja Escofet Juan Manuel
- Sierra Carril Pedro
- Sierra Carril Pedro
- Sierra Carril Pedro
- TAMISA SL
- TAMISA SL
- TAMISA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43920 , F 168, S 8, H B 296633, I/A 47 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-08
Empresa: MERIT ADMIRABLE SL
Administrador Mancomunado
- Casado Casado Francisco Javier
- Gotanegra Pujol Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46311 , F 90, S 8, H B 516160, I/A 2 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-08
Empresa: NOVA BOCANA BARCELONA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ahmad Mohammed F Q Al Khanji
- Ahmed Ali H A Al Hammadi
- Ali Bouzarif
- Casado Casado Francisco Javier
- Casas Corominas Anna
- Khaled Sultan K Kh Al Rabban
- Navid Chamdia
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43920 , F 163, S 8, H B 296633, I/A 41 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-08
Empresa: NOVA BOCANA BARCELONA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ali Bouzarif
- Casado Casado Francisco Javier
- Navid Chamdia
- Sierra Carril Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43920 , F 163, S 8, H B 296633, I/A 41 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-08
Empresa: NOVA BOCANA BARCELONA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Casado Casado Francisco Javier
- Sierra Carril Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43920 , F 162, S 8, H B 296633, I/A 37 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Empresa: NOVA BOCANA BARCELONA SA
Apoderado Solidario
- Ali Bouzarif
- Casado Casado Francisco Javier
- Casado Casado Francisco Javier
- Navid Chamdia
- Omer Abdulaziz H A Al Marwani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43920 , F 162, S 8, H B 296633, I/A 37 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Empresa: GIA GABINETE TECNICO SL
Administrador Unico
- Casado Casado Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37362 , F 187, S 8, H B 308932, I/A 5 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-08
Empresa: NOVA BOCANA BUSINESS SA
Apoderado
- AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA SA
- AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA SA
- BCN GODIA SL
- Casado Casado Francisco Javier
- Casado Casado Francisco Javier
- COMSA CONCESIONES SL
- COMSA EMTE CONCESIONES SL
- COMSA EMTE SL
- DIZARA INVERSION SL
- DIZARA INVERSION SL
- DOPPLETTE SL
- Gomez Segala Xavier
- NEVASA INVERSION SL
- NEVASA INVERSION SL
- OBRASCON HUARTE LAIN SA
- OBRASCON HUARTE LAIN SA
- Sierra Carril Pedro
- Sierra Carril Pedro
- TAMISA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41667 , F 28, S 8, H B 359636, I/A 22 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
Empresa: NOVA BOCANA BARCELONA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ali Bouzarif
- Casado Casado Francisco Javier
- Navid Chamdia
- Omer Abdulaziz H A Al Marwani
- Sierra Carril Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41649 , F 178, S 8, H B 296633, I/A 35 (02/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-08
Empresa: NOVA BOCANA BARCELONA SA
Presidente
Secretario No Consejero
- Casado Casado Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41649 , F 177, S 8, H B 296633, I/A 33 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-162-08
VER MAS ACTOS
Información de CASADO CASADO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de CASADO CASADO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASADO CASADO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos