DOPPLETTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 477
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social DOPPLETTE SL
CIF B59836734
Capital Social 1.000306203E7 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Godia Guardiola Liliana
VINCULACIONES DE DOPPLETTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DOPPLETTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amat Bardinas Javier | Apoderado | 15/11/2012 | 07/01/2015 |
Godia Guardiola Liliana | Administrador Unico | 26/11/2013 | 07/01/2015 |
Torreblanca Ramirez Manuel | Apoderado Solidario | 26/11/2013 | 07/01/2015 |
Amat Bardinas Javier | REPR.143 RRM | 15/11/2012 | 26/11/2013 |
BCN GODIA SL | Secretario | 15/11/2012 | 26/11/2013 |
BCN GODIA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 15/11/2012 | 26/11/2013 |
BCN GODIA SL | Consejero | 15/11/2012 | 26/11/2013 |
Godia Guardiola Liliana | Presidente | 17/02/2009 | 26/11/2013 |
Godia Guardiola Liliana | Consejero Delegado Mancomunado | 17/02/2009 | 26/11/2013 |
Godia Guardiola Liliana | Consejero | 17/02/2009 | 26/11/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DOPPLETTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41029 , F 124, S 8, H B 17204, I/A 14 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO LA SOCIEDAD "BCN GODIA, S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41029 , F 124, S 8, H B 17204, I/A 13 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-08
Capital Anterior: | 4.003.062,67 | Euros |
Aumento de capital: | 5.999.999,36 | Euros |
Capital Actual: | 10.003.062,03 | Euros |
Porcentaje: | 149,89 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41029 , F 123, S 8, H B 17204, I/A 12 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41029 , F 122, S 8, H B 17204, I/A 11 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41029 , F 122, S 8, H B 17204, I/A 10 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41029 , F 122, S 8, H B 17204, I/A 10 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-08
Apoderado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41029 , F 121, S 8, H B 17204, I/A 9 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-08
Apoderado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41029 , F 121, S 8, H B 17204, I/A 9 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08