NAVID CHAMDIA
Informe ejecutivo de NAVID CHAMDIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NAVID CHAMDIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVA BOCANA BARCELONA SA | Vicepresidente | 13/11/2019 | |
NOVA BOCANA BARCELONA SA | Consejero | 13/11/2019 | |
NOVA BOCANA BARCELONA SA | Vicepresidente | 23/09/2016 | |
NOVA BOCANA BARCELONA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/09/2016 | |
NOVA BOCANA BARCELONA SA | Apoderado Solidario | 14/08/2015 | |
NOVA BOCANA BARCELONA SA | Consejero | 19/08/2013 |
VINCULACIONES DE NAVID CHAMDIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVID CHAMDIA
Empresa: NOVA BOCANA BARCELONA SA
Consejero
- Navid Chamdia
Vicepresidente
- Navid Chamdia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43920 , F 167, S 8, H B 296633, I/A 45 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-08
Empresa: NOVA BOCANA BARCELONA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Vicepresidente
- Navid Chamdia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43920 , F 163, S 8, H B 296633, I/A 41 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-08
Empresa: NOVA BOCANA BARCELONA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ali Bouzarif
- Casado Casado Francisco Javier
- Navid Chamdia
- Sierra Carril Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43920 , F 163, S 8, H B 296633, I/A 41 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-08
Empresa: NOVA BOCANA BARCELONA SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43920 , F 162, S 8, H B 296633, I/A 37 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Empresa: NOVA BOCANA BARCELONA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41649 , F 178, S 8, H B 296633, I/A 35 (02/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-08
Empresa: NOVA BOCANA BARCELONA SA
Consejero
- Ali Bouzarif
- Navid Chamdia
- Omer Abdulaziz H A Al Marwani
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41649 , F 177, S 8, H B 296633, I/A 33 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-162-08
Información de NAVID CHAMDIA
Mostramos los datos de NAVID CHAMDIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVID CHAMDIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos