CARRILLO FERNANDEZ ANA CRISTINA
Informe ejecutivo de CARRILLO FERNANDEZ ANA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CARRILLO FERNANDEZ ANA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL MAESTRO QUE ESTABA ALLI AIE | Socio Miembr | 22/04/2022 | 24/05/2022 |
LSD IN MOVEMENT AIE | Socio Miembr | 08/02/2021 | 08/04/2021 |
BENDEUS PRODUCTIONS AIE | Socio Miembr | 15/07/2020 | 15/10/2020 |
VINCULACIONES DE CARRILLO FERNANDEZ ANA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRILLO FERNANDEZ ANA CRISTINA
Empresa: EL MAESTRO QUE ESTABA ALLI AIE
Socio Miembr
- Carrillo Fernandez Ana Cristina
- MUNDOSOL QUALITY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36246 , F 117, S 8, H M 651286, I/A 11 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-28
Empresa: EL MAESTRO QUE ESTABA ALLI AIE
Socio Miembr
- Carrillo Fernandez Ana Cristina
- MUNDOSOL QUALITY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36246 , F 117, S 8, H M 651286, I/A 10 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-28
Empresa: LSD IN MOVEMENT AIE
Socio Miembr
- Carrillo Fernandez Ana Cristina
- Carrillo Fernandez Jose Gabriel
- Carrillo Fernandez Maria Arabela
- Carrillo Fernandez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38490 , F 25, S 8, H M 684546, I/A 5 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28
Empresa: LSD IN MOVEMENT AIE
Socio Miembr
- Carrillo Fernandez Ana Cristina
- Carrillo Fernandez Jose Gabriel
- Carrillo Fernandez Maria Arabela
- Carrillo Fernandez Maria Del Mar
- LOSDEDAE SL
- Muraday Paredes Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38490 , F 24, S 8, H M 684546, I/A 4 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28
Empresa: BENDEUS PRODUCTIONS AIE
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35088 , F 70, S 8, H M 631016, I/A 6 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-28
Empresa: BENDEUS PRODUCTIONS AIE
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35088 , F 69, S 8, H M 631016, I/A 5 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-28
Información de CARRILLO FERNANDEZ ANA CRISTINA
Mostramos los datos de CARRILLO FERNANDEZ ANA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRILLO FERNANDEZ ANA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos