LSD IN MOVEMENT AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nicolas Morales, 38
Código Postal 28019
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LSD IN MOVEMENT AIE
CIF V88236914
Capital Social 0.0 Euros
Fecha de Constitución 23/10/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LSD IN MOVEMENT AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LSD IN MOVEMENT AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOSDEDAE SL | Socio Miembr | 08/02/2021 | 12/12/2022 |
Muraday Paredes Eusebio | Administrador Unico | 12/12/2018 | 12/12/2022 |
Muraday Paredes Eusebio | Socio Miembr | 08/02/2021 | 12/12/2022 |
Muraday Paredes Eusebio | Liquidador | 12/12/2022 | 12/12/2022 |
Carrillo Fernandez Ana Cristina | Socio Miembr | 08/02/2021 | 08/04/2021 |
Carrillo Fernandez Jose Gabriel | Socio Miembr | 08/02/2021 | 08/04/2021 |
Carrillo Fernandez Maria Arabela | Socio Miembr | 08/02/2021 | 08/04/2021 |
Carrillo Fernandez Maria Del Mar | Socio Miembr | 08/02/2021 | 08/04/2021 |
Gordillo Campos Maria Zahara | Socio Miembr | 08/06/2020 | 07/10/2020 |
GRUPO EMPRESARIAL PETROGO SL | Socio Miembr | 07/10/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LSD IN MOVEMENT AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38490 , F 26, S 8, H M 684546, I/A 6 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38490 , F 26, S 8, H M 684546, I/A 6 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38490 , F 26, S 8, H M 684546, I/A 6 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-28
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38490 , F 26, S 8, H M 684546, I/A 6 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38490 , F 26, S 8, H M 684546, I/A 6 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-28
- Separación de la agrupación los socios María del Mar Carrillo Fernández, doña Ana-Cristina Carrillo Fernández, doña Maria Arabela Carrillo Fernández, y don José-Gabriel Carrillo Fernández
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38490 , F 25, S 8, H M 684546, I/A 5 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 5 de los Estatutos de la agrupaciójn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38490 , F 25, S 8, H M 684546, I/A 5 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38490 , F 25, S 8, H M 684546, I/A 5 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38490 , F 24, S 8, H M 684546, I/A 4 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38490 , F 24, S 8, H M 684546, I/A 4 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28