CARBALLAL PLATAS JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de CARBALLAL PLATAS JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARBALLAL PLATAS JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VARELA MENDOZA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/08/2023 | |
CELME CENTRO DE NEGOCIOS SL | Administrador Unico | 30/12/2022 |
VINCULACIONES DE CARBALLAL PLATAS JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARBALLAL PLATAS JOSE MIGUEL
Empresa: VARELA MENDOZA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 460 , F 50, S 8, H SC 16947, I/A 12 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-15
Empresa: VARELA MENDOZA SL
Administrador Unico
- Carballal Platas Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 138 , F 203, S 8, H SC 16947, I/A 7 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-15
Empresa: VARELA MENDOZA SL
Administrador Unico
- Carballal Platas Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 138 , F 202, S 8, H SC 16947, I/A 6 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-15
Empresa: CELME CENTRO DE NEGOCIOS SL
Administrador Unico
- Carballal Platas Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2290 , F 199, S 8, H C 23676, I/A 6 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-7-15
Empresa: CARPLAIN GALICIA SL
Administrador Unico
- Carballal Platas Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3199 , F 77, S 8, H C 41320, I/A 3 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-15
Empresa: CELME CENTRO DE NEGOCIOS SL
Administrador Unico
- Carballal Platas Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2290 , F 198, S 8, H C 23676, I/A 3 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-15
Empresa: CELME CENTRO DE NEGOCIOS SL
Administrador Solidario
- Arias Boedo Marina
- Carballal Platas Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2290 , F 198, S 8, H C 23676, I/A 3 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-15
Empresa: TACYPAL GALICIA SL
Liquidador Unico
- Carballal Platas Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 216 , F 221, S 8, H SC 24146, I/A 3 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-15
Empresa: TACYPAL GALICIA SL
Administrador Unico
- Carballal Platas Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 216 , F 221, S 8, H SC 24146, I/A 3 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-15
Empresa: VARELA MENDOZA SL
Apoderado
- Carballal Platas Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 138 , F 202, S 8, H SC 16947, I/A 4 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-15
VER MAS ACTOS
Información de CARBALLAL PLATAS JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de CARBALLAL PLATAS JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARBALLAL PLATAS JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos