ARIAS BOEDO MARINA
Informe ejecutivo de ARIAS BOEDO MARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARIAS BOEDO MARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CELME CENTRO DE NEGOCIOS SL | Apoderado | 09/03/2022 |
VINCULACIONES DE ARIAS BOEDO MARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARIAS BOEDO MARINA
Empresa: CELME CENTRO DE NEGOCIOS SL
Apoderado
- Arias Boedo Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2290 , F 198, S 8, H C 23676, I/A 5 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-15
Empresa: CELME CENTRO DE NEGOCIOS SL
Administrador Unico
- Arias Boedo Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2290 , F 198, S 8, H C 23676, I/A 4 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-15
Empresa: CARPLAIN GALICIA SL
Administrador Unico
- Arias Boedo Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3199 , F 77, S 8, H C 41320, I/A 4 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-15
Empresa: CARPLAIN GALICIA SL
Administrador Unico
- Arias Boedo Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3199 , F 77, S 8, H C 41320, I/A 3 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-15
Empresa: CELME CENTRO DE NEGOCIOS SL
Administrador Solidario
- Arias Boedo Marina
- Carballal Platas Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2290 , F 198, S 8, H C 23676, I/A 3 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-15
Información de ARIAS BOEDO MARINA
Mostramos los datos de ARIAS BOEDO MARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARIAS BOEDO MARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos