CANARD DRONES LTD
Informe ejecutivo de CANARD DRONES LTD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CANARD DRONES LTD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANARD DRONES SL | Socio Unico | 14/06/2019 | 16/11/2022 |
CANARD DRONES SL | Administrador Unico | 25/05/2017 | 05/10/2022 |
VINCULACIONES DE CANARD DRONES LTD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANARD DRONES LTD
Empresa: CANARD DRONES SL
Administrador Unico
- Canard Drones Ltd
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34029 , F 206, S 8, H M 612305, I/A 14 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-28
Empresa: CANARD DRONES SL
Socio Único
- Canard Drones Ltd
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34029 , F 203, S 8, H M 612305, I/A 9 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-28
Empresa: CANARD DRONES SL
Administrador Unico
- Canard Drones Ltd
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34029 , F 93, S 8, H M 612305, I/A 3 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-28
Información de CANARD DRONES LTD
Mostramos los datos de CANARD DRONES LTD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANARD DRONES LTD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos