LOPEZ VARELA SERGIO
Informe ejecutivo de LOPEZ VARELA SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ VARELA SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANARD DRONES SL | Consejero | 16/05/2023 | |
SERPAT SKINCARE SL | Consejero Delegado Solidario | 28/04/2023 | |
SERPAT SKINCARE SL | Secretario | 15/12/2022 | |
SERPAT SKINCARE SL | Consejero | 15/12/2022 | |
MECANIZADOS Y MONTAJES AERONAUTICOS SA | Consejero | 13/12/2021 | |
CANARD DRONES SL | Apoderado | 25/05/2018 | |
AEROTRADE SL | Administrador Solidario | 15/06/2016 | |
INNOHUB DIGITAL SERVICES SL | Administrador Solidario | 14/06/2016 | |
CYGNUS AVIATION SL | Administrador Unico | 10/02/2016 |
VINCULACIONES DE LOPEZ VARELA SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ VARELA SERGIO
Empresa: CANARD DRONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34029 , F 208, S 8, H M 612305, I/A 18 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: CANARD DRONES SL
Consejero Delegado
- Diaz Bejarano Juan Francisco
- Lopez Varela Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34029 , F 208, S 8, H M 612305, I/A 18 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: CANARD DRONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34029 , F 207, S 8, H M 612305, I/A 17 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-28
Empresa: CANARD DRONES SL
Administrador Unico
- Lopez Varela Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34029 , F 207, S 8, H M 612305, I/A 17 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-28
Empresa: SERPAT SKINCARE SL
Consejero Delegado Solidario
- Jombart Patricia Carole
- Lopez Varela Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44449 , F 13, S 8, H M 783243, I/A 2 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-28
Empresa: SERPAT SKINCARE SL
Consejero
- Jombart Patricia Carole
- Jombart Patrick
- Lopez Varela Sergio
Presidente
Secretario
- Lopez Varela Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44449 , F 11, S 8, H M 783243, I/A 1 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Empresa: CANARD DRONES SL
Administrador Unico
- Lopez Varela Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34029 , F 206, S 8, H M 612305, I/A 14 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-28
Empresa: CANARD DRONES SL
Administrador Unico
Representante
- Lopez Varela Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34029 , F 206, S 8, H M 612305, I/A 14 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-28
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Vara Francisco Javier
- Ferreras Manrubia Justo
- Lopez Varela Sergio
- Pizarro Teno Luis
- Ureña Raso Domingo
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225 , F 123, S 8, H CA 27037, I/A 21 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-242-11
Consejero Delegado
Consejero
- Ferreras Lozano Juan
- Ferreras Manrubia Justo
- Lopez Varela Sergio
- Pizarro Teno Luis
- Ureña Raso Domingo
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225 , F 123, S 8, H CA 27037, I/A 21 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-242-11
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ VARELA SERGIO
Mostramos los datos de LOPEZ VARELA SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ VARELA SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos