PEREZ GARCIA ANA ISABEL
Informe ejecutivo de PEREZ GARCIA ANA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ GARCIA ANA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FENIXX TERAPIAS SL | Administrador Unico | 03/07/2024 | |
FENIXX TERAPIAS SL | Socio Unico | 03/07/2024 | |
URBS JURIDICA ABOGADOS SLP | Soc.Prof. | 03/05/2023 | |
FORESTCHAIN SL | Administrador Solidario | 11/11/2020 | |
ANORA Y AGAIRRU INVERSIONES SL | Administrador Mancomunado | 15/11/2018 |
VINCULACIONES DE PEREZ GARCIA ANA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ GARCIA ANA ISABEL
Empresa: FENIXX TERAPIAS SL
Administrador Unico
- Perez Garcia Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 827457, I/A 1 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-28
Empresa: FENIXX TERAPIAS SL
Socio Único
- Perez Garcia Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 827457, I/A 1 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-28
Empresa: URBS JURIDICA ABOGADOS SLP
Soc.Prof.
- Medina Correcher Eduardo
- Perez Garcia Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2884 , F 181, S 8, H A 89462, I/A 3 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-03
Empresa: FORESTCHAIN SL
Administrador Solidario
- Perez Garcia Ana Isabel
- Weber Nicholas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41062 , F 180, S 8, H M 728170, I/A 1 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-28
Empresa: CANARD DRONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Perez Garcia Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34029 , F 204, S 8, H M 612305, I/A 10 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-28
Empresa: ANORA Y AGAIRRU INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Lujan Gomez Ivan
- Monsonis Boix Vicente Jose
- Perez Garcia Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685, L 252, F 164, S 8, H CS 6896, I/A 5 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-12
Empresa: CANARD DRONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguado Muñoz Rafael
- Diaz Bejarano Juan Francisco
- Perez Garcia Ana Isabel
- Urbano Prada Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34029 , F 201, S 8, H M 612305, I/A 8 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-28
Empresa: CANARD DRONES SL
Representante
- Perez Garcia Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34029 , F 201, S 8, H M 612305, I/A 7 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-28
Empresa: CANARD DRONES SL
Administrador Unico
Representante
- Perez Garcia Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34029 , F 93, S 8, H M 612305, I/A 3 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-28
Información de PEREZ GARCIA ANA ISABEL
Mostramos los datos de PEREZ GARCIA ANA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ GARCIA ANA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos