CAMACHO MADUEÑO LEOPOLDO
Informe ejecutivo de CAMACHO MADUEÑO LEOPOLDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CAMACHO MADUEÑO LEOPOLDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LPG TECNICAS EN EXTINCION DE INCENDIOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/03/2021 | 24/08/2023 |
LPG TECNICAS EN EXTINCION DE INCENDIOS SL | Apoderado Solidario | 07/12/2018 | 24/08/2023 |
LPG TECNICAS EN EXTINCION DE INCENDIOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/08/2018 | 18/03/2021 |
TYCO BUILDING SERVICES PRODUCTS BV | Apoderado Mancomunado | 19/07/2018 | 16/06/2020 |
LPG TECNICAS EN EXTINCION DE INCENDIOS SL | Apoderado Solidario | 01/04/2014 | 01/08/2018 |
LPG TECNICAS EN EXTINCION DE INCENDIOS SL | Consejero | 28/03/2012 | 14/06/2018 |
TYCO BUILDING SERVICES PRODUCTS BV | Apoderado | 16/04/2015 | |
LPG PREVENCION Y PROTECCION DE EXPLOSIONES SL | Apoderado | 28/02/2012 | 03/11/2014 |
LPG PREVENCION Y PROTECCION DE EXPLOSIONES SL | Consejero | 09/02/2012 | 03/11/2014 |
LPG TECNICAS EN EXTINCION DE INCENDIOS SL | Apoderado | 11/04/2012 | 01/04/2014 |
VINCULACIONES DE CAMACHO MADUEÑO LEOPOLDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMACHO MADUEÑO LEOPOLDO
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Camacho Madueño Leopoldo
- Perez Perez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46781 , F 12, S 8, H B 318465, I/A 43 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Camacho Madueño Leopoldo
- Perez Perez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46781 , F 12, S 8, H B 318465, I/A 43 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-08
Empresa: TYCO BUILDING SERVICES PRODUCTS BV
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Camacho Madueño Leopoldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37848 , F 50, S 8, H M 115328, I/A 13 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-28
Apoderado Solidario
- Camacho Madueño Leopoldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43521 , F 190, S 8, H B 318465, I/A 39 (07/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Camacho Madueño Leopoldo
- Perez Perez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43521 , F 187, S 8, H B 318465, I/A 38 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-08
Apoderado Solidario
- Camacho Madueño Leopoldo
- Paul Edward Janusz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43521 , F 187, S 8, H B 318465, I/A 38 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-08
Empresa: TYCO BUILDING SERVICES PRODUCTS BV
Apoderado Mancomunado
- Brouet Olivier
- Camacho Madueño Leopoldo
- De Waele Jean-philippe
- Del Natale Mario
- Een Jennifer Tan Sue
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7100 , F 138, S 8, H M 115328, I/A 10 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-28
Consejero Delegado
Consejero
- Camacho Madueño Leopoldo
- Laurentius Johannes Gerardus Swennenhuis
- Paul Edward Janusz
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43521 , F 186, S 8, H B 318465, I/A 34 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-08
Empresa: TYCO BUILDING SERVICES PRODUCTS BV
Apoderado
- Camacho Madueño Leopoldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7100 , F 136, S 8, H M 115328, I/A 7 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-28
Consejero Delegado
Consejero
- Camacho Madueño Leopoldo
- Christian Lorente Belmonte
- Laurentius Johannes Gerardus Swennenhuis
- Paul Edward Janusz
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42620 , F 23, S 8, H B 314829, I/A 16 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-08
VER MAS ACTOS
Información de CAMACHO MADUEÑO LEOPOLDO
Mostramos los datos de CAMACHO MADUEÑO LEOPOLDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMACHO MADUEÑO LEOPOLDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos