LPG PREVENCION Y PROTECCION DE EXPLOSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Mestre Joan Corrales, 107
Código Postal 08950
Municipio Esplugues de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social LPG PREVENCION Y PROTECCION DE EXPLOSIONES SL
CIF B63940324
Actividad Fabricación de otro material y equipo eléctrico
Fecha de Constitución 29/08/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LPG PREVENCION Y PROTECCION DE EXPLOSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LPG PREVENCION Y PROTECCION DE EXPLOSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Camacho Madueño Leopoldo | Apoderado | 28/02/2012 | 03/11/2014 |
Camacho Madueño Leopoldo | Consejero | 09/02/2012 | 03/11/2014 |
Christian Lorente Belmonte | Vicepresidente | 09/02/2012 | 03/11/2014 |
Christian Lorente Belmonte | Consejero | 09/02/2012 | 03/11/2014 |
Cruz-villalon Garcia Diego | V-SEC NO CON | 20/03/2014 | 03/11/2014 |
Diaz Hidalgo Juan Eugenio | Secretario No Consejero | 20/03/2014 | 03/11/2014 |
Laurentius Johannes Gerardus Swennenhuis | Presidente | 09/02/2012 | 03/11/2014 |
Laurentius Johannes Gerardus Swennenhuis | Consejero | 09/02/2012 | 03/11/2014 |
Laurentius Johannes Gerardus Swennenhuis | Consejero Delegado | 09/02/2012 | 03/11/2014 |
Lorente Belmonte Christian | Apoderado | 28/02/2012 | 03/11/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LPG PREVENCION Y PROTECCION DE EXPLOSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42620 , F 23, S 8, H B 314829, I/A 16 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42620 , F 23, S 8, H B 314829, I/A 16 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-08
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42620 , F 23, S 8, H B 314829, I/A 16 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-08
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41583 , F 30, S 8, H B 314829, I/A 15 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-08
Apoderado
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41583 , F 30, S 8, H B 314829, I/A 15 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.5 : FIJACION DE LA FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, FINALIZANDO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41583 , F 30, S 8, H B 314829, I/A 14 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41583 , F 30, S 8, H B 314829, I/A 13 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41583 , F 30, S 8, H B 314829, I/A 13 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41583 , F 27, S 8, H B 314829, I/A 12 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41583 , F 23, S 8, H B 314829, I/A 11 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-08