CALZADILLA BEUNZA JAVIER
Informe ejecutivo de CALZADILLA BEUNZA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CALZADILLA BEUNZA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DERLINE CLINIC SL | Administrador Concursal | 24/07/2024 |
VINCULACIONES DE CALZADILLA BEUNZA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALZADILLA BEUNZA JAVIER
Empresa: DERLINE CLINIC SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:DERLINE CLINIC SL
Nif:B74293184
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Calzadilla Beunza Javier
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE OVIEDO
Juez / Ponente:MIGUEL ALVAREZ-LINERA PRADO
Fecha de Resolución:07/06/2024
Número Procedimiento Concursal:249/2024
Datos Registrales:
Tomo:
0
Libro:
0
Folio:
0
Hoja:
8-41749
Inscripción:
A
Fecha Inscripción24/07/2024
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 41749, I/A A (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-33
Empresa: SOLVENS CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Calzadilla Beunza Javier
- Fernandez-fidalgo Sanchez Marta Maria
- Soto-jove Bernaldo De Quiros Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 970 , F 13, S 8, H S 21005, I/A 3 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-39
Empresa: SOLVENS CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Calzadilla Beunza Javier
- Fernandez-fidalgo Sanchez Marta Maria
- Soto-jove Bernaldo De Quiros Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 970 , F 11, S 8, H S 21005, I/A 1 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-101-39
Información de CALZADILLA BEUNZA JAVIER
Mostramos los datos de CALZADILLA BEUNZA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALZADILLA BEUNZA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos