SOLVENS CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle La Pereda, 5
Código Postal 39012
Municipio Santander
Provincia Cantabria
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOLVENS CONSULTING SL
CIF B39707542
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 05/05/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SOLVENS CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOLVENS CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calzadilla Beunza Javier | Administrador Solidario | 21/05/2009 | 10/11/2021 |
Fernandez-fidalgo Sanchez Marta Maria | Administrador Solidario | 21/05/2009 | 10/11/2021 |
Fernandez-fidalgo Sanchez Marta Maria | Liquidador Unico | 10/11/2021 | 10/11/2021 |
Soto-jove Bernaldo De Quiros Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 21/05/2009 | 10/11/2021 |
ACTOS BORME DE SOLVENS CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 970 , F 13, S 8, H S 21005, I/A 3 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 970 , F 13, S 8, H S 21005, I/A 3 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-39
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 970 , F 13, S 8, H S 21005, I/A 3 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-39
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 970 , F 13, S 8, H S 21005, I/A 3 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-39
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 970 , F 13, S 8, H S 21005, I/A 3 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-39
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-236-39
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-25-39
- C/ LA PEREDA, Nº 5A-4ºA (SANTANDER)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 970 , F 13, S 8, H S 21005, I/A 2 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-39
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 970 , F 11, S 8, H S 21005, I/A 1 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-101-39
Dirección:AVDA DE LOS CASTROS S/N, MODULO 7-A, FASE B. CENTR (SANTANDER)
Comienzo de operaciones:05/05/09
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:La realización de actividades de consultoría y asistencia técnica en asusntos de índole jurídico y económico. Es el propósito de la sociedad servir de canalización o comunicación entre el cliente y el profesional persona física que, vinculado a la sociedad por cualquier título, desarrolla efectivame
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 970 , F 11, S 8, H S 21005, I/A 1 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-101-39