CALZADA LUQUE LAURA
Informe ejecutivo de CALZADA LUQUE LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 34
Empresas activas: 33
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CALZADA LUQUE LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GR COLIMBO RENOVABLES SL | Apoderado Mancomunado | 30/07/2024 | |
GR SOLAR 2020 SL | Apoderado | 28/05/2024 | |
GREENBOX RENEWABLES SL | Apoderado | 25/04/2024 | |
GR PORRON RENOVABLES SL | Apoderado Mancomunado | 19/03/2024 | |
GR CANTABRIA 3 SL | Apoderado Mancomunado | 12/03/2024 | |
GR MANDARIN RENOVABLES SL | Apoderado Mancomunado | 12/03/2024 | |
GR SISON RENOVABLES SL | Apoderado Mancomunado | 12/03/2024 | |
GR BISBITA RENOVABLES SL | Apoderado Mancomunado | 12/03/2024 | |
GR MARTINETA RENOVABLES SL | Apoderado Mancomunado | 12/03/2024 | |
GR CALAMON RENOVABLES SL | Apoderado Mancomunado | 12/03/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CALZADA LUQUE LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALZADA LUQUE LAURA
Empresa: GR COLIMBO RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 690724, I/A 13 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-28
Empresa: GR SOLAR 2020 SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 598236, I/A 15 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-28
Empresa: GR SOLAR 2020 SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 598236, I/A 15 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-28
Empresa: GREENBOX RENEWABLES SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46742 , F 152, S 8, H M 820462, I/A 3 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-28
Empresa: GR PORRON RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38858 , F 40, S 8, H M 690719, I/A 10 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-28
Empresa: GR CALAMON RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38906 , F 39, S 8, H M 691461, I/A 11 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
Empresa: GR MARTINETA RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38858 , F 70, S 8, H M 690722, I/A 11 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
Empresa: GR BISBITA RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38858 , F 120, S 8, H M 690727, I/A 11 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
Empresa: GR SISON RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38858 , F 60, S 8, H M 690721, I/A 11 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
Empresa: GR MANDARIN RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38858 , F 80, S 8, H M 690723, I/A 11 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
VER MAS ACTOS
Información de CALZADA LUQUE LAURA
Mostramos los datos de CALZADA LUQUE LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALZADA LUQUE LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos