TERAN ALBA ESPERANZA MACARENA
Informe ejecutivo de TERAN ALBA ESPERANZA MACARENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 20
CARGOS DE TERAN ALBA ESPERANZA MACARENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GR DANICO RENOVABLES SL | Apoderado Mancomunado | 08/05/2023 |
VINCULACIONES DE TERAN ALBA ESPERANZA MACARENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TERAN ALBA ESPERANZA MACARENA
Empresa: GR SOLAR 2020 SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Diaz Mirian
- Calzada Luque Laura
- Riaño Allan Maria Isabel
- Ruiz Ruiz Alvaro
- Takehara Emi
- Teran Alba Esperanza Macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 598236, I/A 15 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-28
Empresa: MAMBAR RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Diaz Mirian
- Calzada Luque Laura
- Riaño Allan Maria Isabel
- Ruiz Ruiz Alvaro
- Takehara Emi
- Teran Alba Esperanza Macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37156 , F 201, S 8, H M 663130, I/A 13 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-28
Empresa: EIDEN RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Diaz Mirian
- Calzada Luque Laura
- Riaño Allan Maria Isabel
- Ruiz Ruiz Alvaro
- Takehara Emi
- Teran Alba Esperanza Macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37242 , F 209, S 8, H M 664264, I/A 12 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-28
Empresa: CHAMBO RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Diaz Mirian
- Calzada Luque Laura
- Ruiz Ruiz Alvaro
- Takehara Emi
- Teran Alba Esperanza Macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37242 , F 164, S 8, H M 664260, I/A 12 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-28
Empresa: GRASPE RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Diaz Mirian
- Calzada Luque Laura
- Ruiz Ruiz Alvaro
- Takehara Emi
- Teran Alba Esperanza Macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36705 , F 215, S 8, H M 657938, I/A 13 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-28
Empresa: GRTURBON RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Diaz Mirian
- Calzada Luque Laura
- Ruiz Ruiz Alvaro
- Takehara Emi
- Teran Alba Esperanza Macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44266 , F 205, S 8, H M 657038, I/A 13 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-28
Empresa: GR AITANA RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Diaz Mirian
- Calzada Luque Laura
- Ruiz Ruiz Alvaro
- Takehara Emi
- Teran Alba Esperanza Macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36538 , F 211, S 8, H M 656286, I/A 13 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-28
Empresa: GRENERGY RENOVABLES SA
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Diaz Mirian
- Calzada Luque Laura
- Ruiz Ruiz Alvaro
- Takehara Emi
- Teran Alba Esperanza Macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44610 , F 219, S 8, H M 439423, I/A 68 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-28
Empresa: GR LA PARED 7 SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Diaz Mirian
- Calzada Luque Laura
- Riaño Allan Maria Isabel
- Ruiz Ruiz Alvaro
- Takehara Emi
- Teran Alba Esperanza Macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42447 , F 42, S 8, H M 751198, I/A 9 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-28
Empresa: GRENERGY EPC EUROPA SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Diaz Mirian
- Calzada Luque Laura
- Ruiz Ruiz Alvaro
- Takehara Emi
- Teran Alba Esperanza Macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40971 , F 60, S 8, H M 726748, I/A 7 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-28
VER MAS ACTOS
Información de TERAN ALBA ESPERANZA MACARENA
Mostramos los datos de TERAN ALBA ESPERANZA MACARENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TERAN ALBA ESPERANZA MACARENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos