ROMAN BAUTISTA MARTIN JESUS
Informe ejecutivo de ROMAN BAUTISTA MARTIN JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 33
Empresas activas: 33
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROMAN BAUTISTA MARTIN JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GR COLIMBO RENOVABLES SL | Apoderado Mancomunado | 30/07/2024 | |
GR SOLAR 2020 SL | Apoderado | 28/05/2024 | |
GREENBOX RENEWABLES SL | Apoderado | 25/04/2024 | |
GR PORRON RENOVABLES SL | Apoderado Mancomunado | 19/03/2024 | |
GR CANTABRIA 3 SL | Apoderado Mancomunado | 12/03/2024 | |
GR MANDARIN RENOVABLES SL | Apoderado Mancomunado | 12/03/2024 | |
GR SISON RENOVABLES SL | Apoderado Mancomunado | 12/03/2024 | |
GR BISBITA RENOVABLES SL | Apoderado Mancomunado | 12/03/2024 | |
GR MARTINETA RENOVABLES SL | Apoderado Mancomunado | 12/03/2024 | |
GR CALAMON RENOVABLES SL | Apoderado Mancomunado | 12/03/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ROMAN BAUTISTA MARTIN JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMAN BAUTISTA MARTIN JESUS
Empresa: GR COLIMBO RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Diaz Mirian
- Calzada Luque Laura
- Muñoz Muñoz Enrique
- Olivares Parra Daniel
- Riaño Allan Maria Isabel
- Roman Bautista Martin Jesus
- Ruiz Ruiz Alvaro
- Takehara Emi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 690724, I/A 13 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-28
Empresa: GR SOLAR 2020 SL
Apoderado
- Alvarez Diaz Mirian
- Calzada Luque Laura
- Muñoz Muñoz Enrique
- Olivares Parra Daniel
- Riaño Allan Maria Isabel
- Roman Bautista Martin Jesus
- Ruiz Ruiz Alvaro
- Takehara Emi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 598236, I/A 15 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-28
Empresa: GREENBOX RENEWABLES SL
Apoderado
- Alvarez Diaz Mirian
- Calzada Luque Laura
- Muñoz Muñoz Enrique
- Olivares Parra Daniel
- Riaño Allan Maria Isabel
- Roman Bautista Martin Jesus
- Ruiz Ruiz Alvaro
- Takehara Emi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46742 , F 152, S 8, H M 820462, I/A 3 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-28
Empresa: GR PORRON RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Diaz Mirian
- Calzada Luque Laura
- Muñoz Muñoz Enrique
- Olivares Parra Daniel
- Riaño Allan Maria Isabel
- Roman Bautista Martin Jesus
- Ruiz Ruiz Alvaro
- Takehara Emi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38858 , F 40, S 8, H M 690719, I/A 10 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-28
Empresa: GR CALAMON RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Diaz Mirian
- Calzada Luque Laura
- Muñoz Muñoz Enrique
- Olivares Parra Daniel
- Riaño Allan Maria Isabel
- Roman Bautista Martin Jesus
- Ruiz Ruiz Alvaro
- Takehara Emi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38906 , F 39, S 8, H M 691461, I/A 11 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
Empresa: GR MARTINETA RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Diaz Mirian
- Calzada Luque Laura
- Muñoz Muñoz Enrique
- Olivares Parra Daniel
- Riaño Allan Maria Isabel
- Roman Bautista Martin Jesus
- Ruiz Ruiz Alvaro
- Takehara Emi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38858 , F 70, S 8, H M 690722, I/A 11 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
Empresa: GR BISBITA RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Diaz Mirian
- Calzada Luque Laura
- Muñoz Muñoz Enrique
- Olivares Parra Daniel
- Riaño Allan Maria Isabel
- Roman Bautista Martin Jesus
- Ruiz Ruiz Alvaro
- Takehara Emi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38858 , F 120, S 8, H M 690727, I/A 11 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
Empresa: GR SISON RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Diaz Mirian
- Calzada Luque Laura
- Muñoz Muñoz Enrique
- Olivares Parra Daniel
- Riaño Allan Maria Isabel
- Roman Bautista Martin Jesus
- Ruiz Ruiz Alvaro
- Takehara Emi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38858 , F 60, S 8, H M 690721, I/A 11 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
Empresa: GR MANDARIN RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Diaz Mirian
- Calzada Luque Laura
- Muñoz Muñoz Enrique
- Olivares Parra Daniel
- Riaño Allan Maria Isabel
- Roman Bautista Martin Jesus
- Ruiz Ruiz Alvaro
- Takehara Emi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38858 , F 80, S 8, H M 690723, I/A 11 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
Empresa: GR CANTABRIA 3 SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Diaz Mirian
- Calzada Luque Laura
- Muñoz Muñoz Enrique
- Olivares Parra Daniel
- Riaño Allan Maria Isabel
- Roman Bautista Martin Jesus
- Ruiz Ruiz Alvaro
- Takehara Emi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44497 , F 54, S 8, H M 784010, I/A 4 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
VER MAS ACTOS
Información de ROMAN BAUTISTA MARTIN JESUS
Mostramos los datos de ROMAN BAUTISTA MARTIN JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMAN BAUTISTA MARTIN JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos