CALVO AROCENA LUIS FERNANDO
Informe ejecutivo de CALVO AROCENA LUIS FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CALVO AROCENA LUIS FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BINGOS DEL NORTE SA | Secretario | 20/06/2011 | |
BINGOS DEL NORTE SA | Consejero | 20/06/2011 | |
IMG PHARMA BIOTECH SL | Secretario | 30/11/2010 | |
IMG PHARMA BIOTECH SL | Consejero | 30/11/2010 | |
BODEGAS BILBAINAS SA | Secretario | 04/12/2009 | |
BODEGAS BILBAINAS SA | Consejero | 04/12/2009 |
VINCULACIONES DE CALVO AROCENA LUIS FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVO AROCENA LUIS FERNANDO
Empresa: INDUSTRIA Y COMUNICACION SA
Presidente
Secretario
- Calvo Arocena Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3306 , F 201, S 8, H BI 5171,A , I/ 16 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-48
Empresa: TRANSEDITORES SA
Presidente
Secretario
- Calvo Arocena Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529 , F 53, S 8, H BI 2377,A , I/ 10 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-48
Empresa: BINGOS DEL NORTE SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Calvo Arocena Luis Fernando
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 103, S 8, H BI 5599,A , I/ 30 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-48
Empresa: IMG PHARMA BIOTECH SL
Consejero
- Astigarraga Arribas Egoitz
- Barreda Gomez Gabriel
- Calvo Arocena Luis Fernando
Presidente
Secretario
- Calvo Arocena Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5148 , F 181, S 8, H BI 56996, I/A 3 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-48
Empresa: NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE SA
Consejero
Secretario
- Calvo Arocena Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3864 , F 151, S 8, H BI 5793,A , I/ 38 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-48
Empresa: BABCOCK & WILCOX ESPAÑOLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Aguirre Arrieta Juan Jose
- Aguirre Arrieta Juan Jose
- Aguirre Arrieta Juan Jose
- Bermudez Y Saenz De Tejada Jorge
- Bermudez Y Saenz De Tejada Jorge
- Bermudez Y Saenz De Tejada Jorge
- Bermudez Y Saenz De Tejada Jorge
- Calvo Arocena Luis Fernando
- Gorostiza Fernandez De Villaran Eduardo
- Gorostiza Fernandez De Villaran Eduardo
- Ibarra Borge Javier
- Ibarra Borge Javier
- Ibarra Borge Javier
- Ibarra Borge Javier
- Morras Echevarria Joaquin Luis
- Morras Echevarria Joaquin Luis
- Murgui Garcia Jose Miguel
- Murgui Garcia Jose Miguel
- Vallejo Alonso Jaime
- Vallejo Alonso Jaime
- Villanueva Landaburu Jaime
- Villanueva Landaburu Jose Jaime
- Villanueva Landaburu Jose Jaime
- Vizcaya Retana Fernando
- Vizcaya Retana Fernando
- Vizcaya Retana Fernando
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aldasoro Estibaliz Jose Angel
- Aldasoro Estibaliz Jose Angel
- Aldasoro Estibaliz Jose Angel
- Aldasoro Estibaliz Jose Angel
- Aspichueta Larruscain Ignacio
- Aspichueta Larruscain Ignacio
- Aspichueta Larruscain Ignacio
- Basurco Aboitiz Pedro Maria
- Bermudez Saenz Tejada Jorge
- Bermudez Y Saenz De Tejada Jorge
- Bermudez Y Saenz De Tejada Jorge
- Bermudez Y Saenz De Tejada Jorge
- Bermudez Y Saenz De Tejada Jorge
- Bermudez Y Saenz De Tejada Jorge
- Cabrera Garcia Emilio Jesus
- Calles Gonzalez Ignacio
- Calles Gonzalez Ignacio
- Calles Gonzalez Ignacio
- Calles Gonzalez Ignacio
- Escudero Villarin Jose Luis
- Garay Herrero Jose Manuel
- Garay Herrero Jose Manuel
- Garay Herrero Jose Manuel
- Garcia Agullo Gernandez Miguel Angel
- Gonzalez Orus Marcos Ricardo
- Gonzalez Orus Marcos Ricardo
- Graz Pando Angel
- Iturrate Andechaga Jose Manuel
- Iturrate Andechaga Manuel
- Iturrate Andechaga Manuel
- Leura Garcia Jesus Maria
- Leura Garcia Jesus Maria
- Leura Garcia Jesus Maria
- Leura Garcia Jesus Maria
- Leura Garcia Jesus Maria
- Mansilla De Diego Pedro Maria
- Mansilla De Diego Pedro Maria
- Monasterio Ruiz Jose Luis
- Olaran Eguia Gregorio
- Olaran Eguia Gregorio
- Olaran Eguia Gregorio
- Olaran Eguia Gregorio
- Ramos Mora Jose
- Salgado Suarez Jose Maria
- Sanz Lopez Santiago
- Sota Aira Jose
- Vallejo Olejua Jose Antonio
- Viana Ibarguren Javier
- Villamor Solana Francisco Javier
- Vizcaya Retana Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25364 , F 158, S 8, H M 429195, I/A 8 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-28
Empresa: BODEGAS BILBAINAS SA
Consejero
- Calvo Arocena Luis Fernando
- Mendezona Peña Fernando
- Pages Font Javier
- Raventos I Chalbaud Ana Teresa
Secretario
- Calvo Arocena Luis Fernando
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3558 , F 184, S 8, H BI 4667,A , I/ 176 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-48
Empresa: NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Calvo Arocena Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3864 , F 150, S 8, H BI 5793,A , I/ 36 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-48
Información de CALVO AROCENA LUIS FERNANDO
Mostramos los datos de CALVO AROCENA LUIS FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVO AROCENA LUIS FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos