ALDASORO BALLESTEROS CARLOS
Informe ejecutivo de ALDASORO BALLESTEROS CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALDASORO BALLESTEROS CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE SA | Consejero | 03/06/2009 | 21/08/2023 |
GRUPO DE FUNDICIONES TS SL | Consejero | 07/12/2011 |
VINCULACIONES DE ALDASORO BALLESTEROS CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALDASORO BALLESTEROS CARLOS
Empresa: NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE SA
Consejero
- Aldasoro Ballesteros Carlos
- Tivoly Edouard Andre Jean Geoffroy
- Tivoly Jean Francois Georges Louis
- Tivoly Jean Michel
- Tivoly Marc
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298 , F 178, S 8, H BI 5793,A , I/ 68 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-48
Empresa: NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE SA
Consejero
- Aldasoro Ballesteros Carlos
- Esnaola Berecibar Ignacio
- Tivoly Edouard Andre Jean Geoffroy
- Tivoly Jean Francois Georges Louis
- Tivoly Jean Michel
- Tivoly Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298 , F 153, S 8, H BI 5793,A , I/ 59 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-48
Empresa: NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE SA
Consejero
- Aldasoro Ballesteros Carlos
- Esnaola Berecibar Ignacio
- Tivoly Jean Michel
- Tivoly Marc
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298 , F 149, S 8, H BI 5793,A , I/ 47 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-48
Empresa: GRUPO DE FUNDICIONES TS SL
Consejero
- Aldasoro Ballesteros Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 163, S 8, H SS 7286, I/A 18 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-20
Empresa: NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3864 , F 150, S 8, H BI 5793,A , I/ 36 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-48
Información de ALDASORO BALLESTEROS CARLOS
Mostramos los datos de ALDASORO BALLESTEROS CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALDASORO BALLESTEROS CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos