TIVOLY EDOUARD ANDRE JEAN GEOFFROY
Informe ejecutivo de TIVOLY EDOUARD ANDRE JEAN GEOFFROY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TIVOLY EDOUARD ANDRE JEAN GEOFFROY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE SA | Consejero | 05/07/2016 | 21/08/2023 |
NEC-IMMO SL | Administrador Unico | 31/12/2019 | 26/03/2021 |
VINCULACIONES DE TIVOLY EDOUARD ANDRE JEAN GEOFFROY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TIVOLY EDOUARD ANDRE JEAN GEOFFROY
Empresa: NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE SA
Consejero
- Aldasoro Ballesteros Carlos
- Tivoly Edouard Andre Jean Geoffroy
- Tivoly Jean Francois Georges Louis
- Tivoly Jean Michel
- Tivoly Marc
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298 , F 178, S 8, H BI 5793,A , I/ 68 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-48
Empresa: NEC-IMMO SL
Administrador Unico
- Tivoly Edouard Andre Jean Geoffroy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5529 , F 7, S 8, H BI 65868, I/A 7 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-48
Empresa: NEC-IMMO SL
Administrador Unico
- Tivoly Edouard Andre Jean Geoffroy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5529 , F 6, S 8, H BI 65868, I/A 6 (31/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-8-48
Empresa: NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE SA
Consejero
- Aldasoro Ballesteros Carlos
- Esnaola Berecibar Ignacio
- Tivoly Edouard Andre Jean Geoffroy
- Tivoly Jean Francois Georges Louis
- Tivoly Jean Michel
- Tivoly Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298 , F 153, S 8, H BI 5793,A , I/ 59 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-48
Empresa: NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE SA
Consejero
- Tivoly Edouard Andre Jean Geoffroy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5298 , F 152, S 8, H BI 5793,A , I/ 55 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-48
Información de TIVOLY EDOUARD ANDRE JEAN GEOFFROY
Mostramos los datos de TIVOLY EDOUARD ANDRE JEAN GEOFFROY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TIVOLY EDOUARD ANDRE JEAN GEOFFROY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos