RODRIGUEZ DE LUIS JOSE JAVIER
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ DE LUIS JOSE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ DE LUIS JOSE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BINGOS DEL NORTE SA | Consejero | 20/06/2011 | |
BINGOS DEL NORTE SA | Apoderado | 27/04/2011 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ DE LUIS JOSE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ DE LUIS JOSE JAVIER
Empresa: BINGOS DEL NORTE SA
Consejero
- Bernaola Zabala Isabel
- Gonzalez Esparza Carmen
- Guerra De La Fuente Javier
- Lasa Txakartegui Maria Cristina
- Renedo Sinovas Maria Begoña
- Rodriguez De Luis Jose Javier
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 108, S 8, H BI 5599,A , I/ 43 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-48
Empresa: BINGOS DEL NORTE SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 105, S 8, H BI 5599,A , I/ 36 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-48
Empresa: BINGOS DEL NORTE SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 104, S 8, H BI 5599,A , I/ 33 (08/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-48
Empresa: BINGOS DEL NORTE SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 103, S 8, H BI 5599,A , I/ 30 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-48
Empresa: BINGOS DEL NORTE SA
Apoderado
- Bernaola Zabala Isabel
- Gonzalez Esparza Carmen
- Guerra De La Fuente Javier
- Lasa Txakartegui Cristina
- Renedo Sinovas Begoña
- Rodriguez De Luis Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 102, S 8, H BI 5599,A , I/ 29 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-48
Empresa: BINGOS DEL NORTE SA
Apoderado Mancomunado
- Bernaola Zabala Isabel
- De La Fuente Bilbao Pedro Maria
- Gonzalez Esparza Carmen
- Guerra De La Fuente Javier
- Lasa Txakartegui Cristina
- Rodriguez De Luis Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 102, S 8, H BI 5599,A , I/ 29 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-48
Información de RODRIGUEZ DE LUIS JOSE JAVIER
Mostramos los datos de RODRIGUEZ DE LUIS JOSE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ DE LUIS JOSE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos