CABRE MARIN ANTONIO PABLO
Informe ejecutivo de CABRE MARIN ANTONIO PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CABRE MARIN ANTONIO PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOLE BON SOLEIL SL | Administrador Solidario | 02/02/2024 | |
LOGISTICS ANCABMAR SL | Administrador Solidario | 25/10/2018 | |
PETITCABRE SL | Administrador Solidario | 29/01/2016 | |
SERVICIOS ACABRE SL | Administrador Solidario | 28/01/2016 | |
CLARA S INVERSION SL | Administrador Solidario | 15/11/2013 | |
CLARA S INVERSION SL | Apoderado | 13/03/2009 |
VINCULACIONES DE CABRE MARIN ANTONIO PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABRE MARIN ANTONIO PABLO
Empresa: ECOLE BON SOLEIL SA
Administrador Solidario
- Cabre Marin Anna
- Cabre Marin Antonio Pablo
- Marin Collado Josefina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43674 , F 163, S 8, H B 11249, I/A 23 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-08
Empresa: ECOLE BON SOLEIL SA
Administrador Solidario
- Cabre Marin Anna
- Cabre Marin Antonio Pablo
- Marin Collado Josefina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43674 , F 163, S 8, H B 11249, I/A 23 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-08
Empresa: ECOLE BON SOLEIL SA
Administrador Solidario
- Cabre Marin Antonio Pablo
- Marin Collado Josefina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43674 , F 162, S 8, H B 11249, I/A 19 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-08
Empresa: CATERINGCABRE SL
Administrador Solidario
- Cabre Marin Anna
- Cabre Marin Antonio Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46599 , F 94, S 8, H B 525095, I/A 1 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-08
Empresa: PETITCABRE SL
Administrador Solidario
- Cabre Marin Antonio Pablo
- Marin Collado Josefa Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45187 , F 51, S 8, H B 479676, I/A 1 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-08
Empresa: SERVICIOS ACABRE SL
Administrador Solidario
- Cabre Marin Antonio Pablo
- Marin Collado Josefa Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45187 , F 61, S 8, H B 479678, I/A 1 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-08
Empresa: CLARA S INVERSION SL
Administrador Solidario
- Cabre Marin Antonio Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33231 , F 219, S 8, H B 226787, I/A 9 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-08
Empresa: ECOLE BON SOLEIL SA
Administrador Solidario
- Cabre Marin Antonio Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43674 , F 162, S 8, H B 11249, I/A 16 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-08
Empresa: CLARA S INVERSION SL
Apoderado
- Cabre Marin Antonio Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33231 , F 218, S 8, H B 226787, I/A 6 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-08
Información de CABRE MARIN ANTONIO PABLO
Mostramos los datos de CABRE MARIN ANTONIO PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABRE MARIN ANTONIO PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos