MARIN COLLADO JOSEFA JULIA
Informe ejecutivo de MARIN COLLADO JOSEFA JULIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARIN COLLADO JOSEFA JULIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PETITCABRE SL | Administrador Solidario | 29/01/2016 | |
SERVICIOS ACABRE SL | Administrador Solidario | 28/01/2016 | |
CLARA S INVERSION SL | Administrador Solidario | 11/11/2013 | |
ECOLE BON SOLEIL SL | Administrador Solidario | 25/10/2013 |
VINCULACIONES DE MARIN COLLADO JOSEFA JULIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN COLLADO JOSEFA JULIA
Empresa: PETITCABRE SL
Administrador Solidario
- Cabre Marin Antonio Pablo
- Marin Collado Josefa Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45187 , F 51, S 8, H B 479676, I/A 1 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-08
Empresa: SERVICIOS ACABRE SL
Administrador Solidario
- Cabre Marin Antonio Pablo
- Marin Collado Josefa Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45187 , F 61, S 8, H B 479678, I/A 1 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-08
Empresa: CLARA S INVERSION SL
Administrador Solidario
- Marin Collado Josefa Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33231 , F 219, S 8, H B 226787, I/A 8 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-08
Empresa: ECOLE BON SOLEIL SA
Administrador Solidario
- Marin Collado Josefa Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43674 , F 162, S 8, H B 11249, I/A 15 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-08
Información de MARIN COLLADO JOSEFA JULIA
Mostramos los datos de MARIN COLLADO JOSEFA JULIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN COLLADO JOSEFA JULIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos