CABRE MARIN ANNA
Informe ejecutivo de CABRE MARIN ANNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CABRE MARIN ANNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGISTICS ANCABMAR SL | Apoderado Solidario | 08/08/2024 | |
ECOLE BON SOLEIL SL | Administrador Solidario | 02/02/2024 | |
LOGISTICS ANCABMAR SL | Administrador Solidario | 25/10/2018 | |
CLARA S INVERSION SL | Apoderado Solidario | 15/11/2013 |
VINCULACIONES DE CABRE MARIN ANNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABRE MARIN ANNA
Empresa: LOGISTICS ANCABMAR SL
Apoderado Solidario
- Cabre Marin Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 525095, I/A 5 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-08
Empresa: ECOLE BON SOLEIL SA
Administrador Solidario
- Cabre Marin Anna
- Cabre Marin Antonio Pablo
- Marin Collado Josefina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43674 , F 163, S 8, H B 11249, I/A 23 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-08
Empresa: ECOLE BON SOLEIL SA
Administrador Solidario
- Cabre Marin Anna
- Cabre Marin Antonio Pablo
- Marin Collado Josefina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43674 , F 163, S 8, H B 11249, I/A 23 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-08
Empresa: ECOLE BON SOLEIL SA
Administrador Solidario
- Cabre Marin Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43674 , F 163, S 8, H B 11249, I/A 20 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-08
Empresa: CATERINGCABRE SL
Administrador Solidario
- Cabre Marin Anna
- Cabre Marin Antonio Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46599 , F 94, S 8, H B 525095, I/A 1 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-08
Empresa: CLARA S INVERSION SL
Apoderado Solidario
- Cabre Marin Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33231 , F 219, S 8, H B 226787, I/A 10 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-08
Información de CABRE MARIN ANNA
Mostramos los datos de CABRE MARIN ANNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABRE MARIN ANNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos