CABALLERO ALBUJAR ANTONIO
Informe ejecutivo de CABALLERO ALBUJAR ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CABALLERO ALBUJAR ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALDERERIA Y TUBERIAS INDUSTRIALES FICAL SL | Presidente | 25/07/2012 | |
CALDERERIA Y TUBERIAS INDUSTRIALES FICAL SL | Consejero | 25/07/2012 | |
PROMOTORA DE NAVES INDUSTRIALES PRONAIN SL | Presidente | 24/07/2012 | |
PROMOTORA DE NAVES INDUSTRIALES PRONAIN SL | Consejero | 24/07/2012 |
VINCULACIONES DE CABALLERO ALBUJAR ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABALLERO ALBUJAR ANTONIO
Administrador Unico
- Caballero Albujar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34311 , F 31, S 8, H B 48846, I/A 9 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-08
Consejero Delegado
Consejero
- Caballero Albujar Antonio
- Caballero Gomez Antonia
- Caballero Gomez Javier
- Martin Cabeza Martin
Presidente
- Caballero Albujar Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6083 , F 222, S 8, H M 99385, I/A 13 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-28
Consejero Delegado
- Caballero Albujar Antonio
Consejero
- Caballero Albujar Antonio
- Caballero Gomez Antonia
- Caballero Gomez Javier
Presidente
- Caballero Albujar Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6083 , F 222, S 8, H M 99385, I/A 13 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-28
Consejero
- Caballero Albujar Antonio
- Caballero Gomez Antonia
- Caballero Gomez Javier
- Caballero Gomez Olivia
- Gomez Mosteirin Oliva
Presidente
- Caballero Albujar Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24741 , F 191, S 8, H M 99683, I/A 12 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-28
Consejero Delegado
- Caballero Albujar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24741 , F 191, S 8, H M 99683, I/A 12 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-28
Administrador Unico
- Caballero Albujar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18360 , F 75, S 8, H M 318432, I/A 6 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-28
Consejero Delegado
- Caballero Albujar Antonio
Consejero
- Caballero Albujar Antonio
- Caballero Gomez Antonia
- Caballero Gomez Javier
Presidente
- Caballero Albujar Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6083 , F 222, S 8, H M 99385, I/A 12 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-28
Consejero Delegado
- Caballero Albujar Antonio
Consejero
- Caballero Albujar Antonio
- Gomez Mosteirin Oliva
- Guerrero Perez Ismael
Presidente
- Caballero Albujar Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6083 , F 222, S 8, H M 99385, I/A 12 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-28
Apoderado
- Caballero Albujar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22474 , F 98, S 8, H B 37728, I/A 13 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-08
Administrador Unico
- Caballero Albujar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22474 , F 97, S 8, H B 37728, I/A 12 (16/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-08
VER MAS ACTOS
Información de CABALLERO ALBUJAR ANTONIO
Mostramos los datos de CABALLERO ALBUJAR ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABALLERO ALBUJAR ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos