FICAL REDES INDUSTRIALES DE TUBERIAS SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social FICAL REDES INDUSTRIALES DE TUBERIAS SA
CIF A08858466
Actividad Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FICAL REDES INDUSTRIALES DE TUBERIAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FICAL REDES INDUSTRIALES DE TUBERIAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARETE CORPORATIVO SLP | Administrador Concursal | 05/02/2015 | 07/02/2019 |
Caballero Albujar Antonio | Apoderado | 07/01/2010 | 07/02/2019 |
Sanchez Jimenez Moises | REP.ADM.CONC | 05/02/2015 | 07/02/2019 |
Guerrero Perez Ismael | Administrador Unico | 08/07/2015 | |
Guerrero Perez Ismael | Administrador Unico | 06/11/2014 | 06/11/2014 |
Guerrero Perez Ismael | Administrador Unico | 16/12/2009 | 06/11/2014 |
Caballero Albujar Antonio | Administrador Unico | 16/12/2009 |
ACTOS BORME DE FICAL REDES INDUSTRIALES DE TUBERIAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22474 , F 101, S 8, H B 37728, I/A 18 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 979/2014, AUTO FIRME DE FECHA 27/11/2018, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22474 , F 101, S 8, H B 37728, I/A 18 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 979/2014, AUTO FIRME DE FECHA 06/03/2017, POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22474 , F 100, S 8, H B 37728, I/A 17 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22474 , F 100, S 8, H B 37728, I/A 16 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 979/2014, AUTO FIRME DE FECHA 07/05/2015, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22474 , F 100, S 8, H B 37728, I/A 16 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22474 , F 100, S 8, H B 37728, I/A 16 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 979/2014, AUTO FIRME DE FECHA 10/12/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22474 , F 99, S 8, H B 37728, I/A 15 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22474 , F 99, S 8, H B 37728, I/A 15 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22474 , F 98, S 8, H B 37728, I/A 12 N (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22474 , F 99, S 8, H B 37728, I/A 14 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-08