CABALLERO GOMEZ JAVIER
Informe ejecutivo de CABALLERO GOMEZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CABALLERO GOMEZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALDERERIA Y TUBERIAS INDUSTRIALES FICAL SL | Consejero Delegado | 25/07/2012 | |
CALDERERIA Y TUBERIAS INDUSTRIALES FICAL SL | Consejero | 25/07/2012 | |
PROMOTORA DE NAVES INDUSTRIALES PRONAIN SL | Consejero | 24/07/2012 | |
PROMOTORA DE NAVES INDUSTRIALES PRONAIN SL | Apoderado | 24/07/2012 |
VINCULACIONES DE CABALLERO GOMEZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABALLERO GOMEZ JAVIER
Liquidador
- Caballero Gomez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18360 , F 75, S 8, H M 318432, I/A 7 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-28
Administrador Unico
- Caballero Gomez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18360 , F 75, S 8, H M 318432, I/A 7 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-28
Consejero Delegado
- Caballero Gomez Antonia
- Caballero Gomez Javier
- Martin Cabeza Martin
Consejero
- Caballero Albujar Antonio
- Caballero Gomez Antonia
- Caballero Gomez Javier
- Martin Cabeza Martin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6083 , F 222, S 8, H M 99385, I/A 13 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-28
Consejero Delegado
Consejero
- Caballero Albujar Antonio
- Caballero Gomez Antonia
- Caballero Gomez Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6083 , F 222, S 8, H M 99385, I/A 13 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-28
Apoderado
- Caballero Gomez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24741 , F 191, S 8, H M 99683, I/A 13 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-28
Consejero
- Caballero Albujar Antonio
- Caballero Gomez Antonia
- Caballero Gomez Javier
- Caballero Gomez Olivia
- Gomez Mosteirin Oliva
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24741 , F 191, S 8, H M 99683, I/A 12 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-28
Administrador Unico
- Caballero Gomez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18360 , F 75, S 8, H M 318432, I/A 6 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-28
Consejero Delegado
Consejero
- Caballero Albujar Antonio
- Caballero Gomez Antonia
- Caballero Gomez Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6083 , F 222, S 8, H M 99385, I/A 12 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-28
Información de CABALLERO GOMEZ JAVIER
Mostramos los datos de CABALLERO GOMEZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABALLERO GOMEZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos