BURGOS CAYUELA MARCO ANTONIO
Informe ejecutivo de BURGOS CAYUELA MARCO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BURGOS CAYUELA MARCO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERRING SA | Apoderado | 03/12/2015 | |
SPEPHARM SPAIN SL | Administrador Solidario | 11/03/2009 | 30/12/2013 |
SPEPHARM SPAIN SL | Administrador Unico | 11/03/2009 |
VINCULACIONES DE BURGOS CAYUELA MARCO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BURGOS CAYUELA MARCO ANTONIO
Empresa: FERRING SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25257 , F 41, S 8, H M 38671, I/A 84 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-28
Empresa: SPEPHARM SPAIN SL
Administrador Solidario
- Burgos Cayuela Marco Antonio
- Labbe Puche Jean Francois Michel Georges
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26185 , F 13, S 8, H M 471907, I/A 3 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-28
Empresa: SPEPHARM SPAIN SL
Administrador Solidario
- Burgos Cayuela Marco Antonio
- Labbe Puche Jean Francois Michel Georges
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26185 , F 12, S 8, H M 471907, I/A 2 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-28
Empresa: SPEPHARM SPAIN SL
Administrador Unico
- Burgos Cayuela Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26185 , F 12, S 8, H M 471907, I/A 2 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-28
Información de BURGOS CAYUELA MARCO ANTONIO
Mostramos los datos de BURGOS CAYUELA MARCO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BURGOS CAYUELA MARCO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos