QUIRALTE VICENTE PATRICIA
Informe ejecutivo de QUIRALTE VICENTE PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE QUIRALTE VICENTE PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERRING SA | Apoderado | 22/11/2016 | |
FERRING SA | Apoderado | 21/07/2015 | 03/12/2015 |
FERRING SA | Apoderado | 09/03/2012 | 11/06/2012 |
FERRING SA | Apoderado | 19/04/2007 |
VINCULACIONES DE QUIRALTE VICENTE PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUIRALTE VICENTE PATRICIA
Empresa: FERRING SA
Apoderado
- Quiralte Vicente Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14163 , F 221, S 8, H M 38671, I/A 53 (19/04/2007)
CVE: BORME-A-2021-127-28
Empresa: FERRING SA
Apoderado
- Aguilera Rodriguez Juan Carlos
- Aguilera Rodriguez Juan Carlos
- Fernandez Esteve Pedro Luis
- Fernandez Esteve Pedro Luis
- Garcia Carrobles Jose Antonio
- Garcia Carrobles Jose Antonio
- Garcia Carrobles Jose Antonio
- Muñoz Viejo Manuel
- Muñoz Viejo Manuel
- Muñoz Viejo Manuel
- Quiralte Vicente Patricia
- Quiralte Vicente Patricia
- Quiralte Vicente Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25257 , F 42, S 8, H M 38671, I/A 86 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-28
Empresa: FERRING SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25257 , F 41, S 8, H M 38671, I/A 84 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-28
Empresa: FERRING SA
Apoderado
- Aguilera Rodriguez Juan Carlos
- Aguilera Rodriguez Juan Carlos
- Fernandez Esteve Pedro Luis
- Fernandez Esteve Pedro Luis
- Garcia Carrobles Jose Antonio
- Garcia Carrobles Jose Antonio
- Garcia Carrobles Jose Antonio
- Muñoz Viejo Manuel
- Muñoz Viejo Manuel
- Muñoz Viejo Manuel
- Quiralte Vicente Patricia
- Quiralte Vicente Patricia
- Quiralte Vicente Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25257 , F 40, S 8, H M 38671, I/A 82 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-28
Empresa: FERRING SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25257 , F 38, S 8, H M 38671, I/A 76 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-28
Empresa: FERRING SA
Apoderado
- Aguilera Rodriguez Juan Carlos
- Ferreira Cristiano
- Garcia Carrobles Jose Antonio
- Muñoz Viejo Manuel
- Quiralte Vicente Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25257 , F 37, S 8, H M 38671, I/A 74 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-28
Información de QUIRALTE VICENTE PATRICIA
Mostramos los datos de QUIRALTE VICENTE PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUIRALTE VICENTE PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos