SPEPHARM SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Quintanar, 8
Código Postal 28514
Municipio Nuevo Baztán
Provincia Madrid
Razón Social SPEPHARM SPAIN SL
CIF B85558427
Actividad Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Fecha de Constitución 31/10/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SPEPHARM SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SPEPHARM SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Burgos Cayuela Marco Antonio | Administrador Solidario | 11/03/2009 | 30/12/2013 |
Labbe Puche Jean Francois Michel Georges | Administrador Solidario | 11/03/2009 | 30/12/2013 |
Labbe Puche Jean Francois Michel Georges | Liquidador | 30/12/2013 | 30/12/2013 |
Burgos Cayuela Marco Antonio | Administrador Unico | 11/03/2009 |
ACTOS BORME DE SPEPHARM SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26185 , F 13, S 8, H M 471907, I/A 3 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26185 , F 13, S 8, H M 471907, I/A 3 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26185 , F 13, S 8, H M 471907, I/A 3 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26185 , F 13, S 8, H M 471907, I/A 3 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-187-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-153-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26185 , F 12, S 8, H M 471907, I/A 2 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26185 , F 12, S 8, H M 471907, I/A 2 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26185 , F 12, S 8, H M 471907, I/A 2 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-28