BRIONES REUS ANTONIO
Informe ejecutivo de BRIONES REUS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BRIONES REUS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMUNIA TEXTIL SA | Consejero | 12/09/2011 | 18/09/2012 |
PROMOCIONES MANOTERAS SL | Consejero | 24/09/2009 | 02/09/2011 |
CONFECCIONES TIMBAL SA | Vicepresidente | 17/08/2009 | |
CONFECCIONES TIMBAL SA | Consejero | 17/08/2009 |
VINCULACIONES DE BRIONES REUS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRIONES REUS ANTONIO
Empresa: ALMUNIA TEXTIL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Briones Reus Antonio
- Orgaz Orna Amador
- Orna Almarza Carlos Sebastian
- Orna Almarza Jose Maria
- Orna Vera Carlos Javier
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2717 , F 116, S 8, H Z 4857, I/A 19 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-50
Empresa: ALMUNIA TEXTIL SA
Consejero
- Briones Reus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2717 , F 115, S 8, H Z 4857, I/A 18 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-50
Empresa: PROMOCIONES MANOTERAS SL
Consejero
- Briones Reus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15056 , F 96, S 8, H M 251286, I/A 9 (02/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-28
Empresa: PROMOCIONES MANOTERAS SL
Consejero
- Briones Reus Antonio
- Enriquez Sancho Federico
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15056 , F 95, S 8, H M 251286, I/A 7 (24/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-28
Empresa: CONFECCIONES TIMBAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Briones Reus Antonio
- Mirat De Diego Alberto Maria
- Orgaz Orna Amador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Briones Reus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25920 , F 72, S 8, H M 114003, I/A 28 (17/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-162-28
Información de BRIONES REUS ANTONIO
Mostramos los datos de BRIONES REUS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRIONES REUS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos