ORNA ALMARZA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de ORNA ALMARZA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ORNA ALMARZA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMUNIA TEXTIL SA | Administrador Unico | 19/12/2014 |
VINCULACIONES DE ORNA ALMARZA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORNA ALMARZA JOSE MARIA
Empresa: ALMUNIA TEXTIL SA
Administrador Unico
- Orna Almarza Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4077 , F 148, S 8, H Z 4857, I/A 23 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-50
Empresa: ALMUNIA TEXTIL SA
Administrador Unico
- Orna Almarza Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2717 , F 117, S 8, H Z 4857, I/A 20 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-50
Empresa: ALMUNIA TEXTIL SA
Consejero Delegado
- Orna Almarza Jose Maria
Consejero
- Orna Almarza Carlos Sebastian
- Orna Almarza Jose Maria
- Orna Asensio Jose Maria
- Orna Vera Carlos Javier
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2717 , F 117, S 8, H Z 4857, I/A 20 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-50
Empresa: ALMUNIA TEXTIL SA
Consejero Delegado
- Orna Almarza Jose Maria
Consejero
- Orna Almarza Carlos Sebastian
- Orna Almarza Jose Maria
- Orna Asensio Jose Maria
- Orna Vera Carlos Javier
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2717 , F 116, S 8, H Z 4857, I/A 19 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-50
Empresa: ALMUNIA TEXTIL SA
Consejero Delegado
- Orna Almarza Jose Maria
Consejero
- Briones Reus Antonio
- Orgaz Orna Amador
- Orna Almarza Carlos Sebastian
- Orna Almarza Jose Maria
- Orna Vera Carlos Javier
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2717 , F 116, S 8, H Z 4857, I/A 19 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-50
Empresa: ALMUNIA TEXTIL SA
Consejero Delegado
- Orna Almarza Jose Maria
Consejero
- Orgaz Orna Amador
- Orna Almarza Carlos Sebastian
- Orna Almarza Jose Maria
- Orna Vera Carlos Javier
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2717 , F 115, S 8, H Z 4857, I/A 18 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-50
Información de ORNA ALMARZA JOSE MARIA
Mostramos los datos de ORNA ALMARZA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORNA ALMARZA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos