CONFECCIONES TIMBAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ramirez de Arellano, 4
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONFECCIONES TIMBAL SA
CIF A28085801
Capital Social 710149.9 Euros
Actividad Confección de otras prendas de vestir exteriores
VINCULACIONES DE CONFECCIONES TIMBAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONFECCIONES TIMBAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Briones Reus Manuel Maria | Liquidador Mancomunado | 17/08/2009 | 28/07/2011 |
Mirat Diego Carlos | Liquidador Mancomunado | 17/08/2009 | 28/07/2011 |
Mirat Diego Gregorio | Liquidador Mancomunado | 17/08/2009 | 28/07/2011 |
Briones Reus Antonio | Vicepresidente | 17/08/2009 | |
Briones Reus Antonio | Consejero | 17/08/2009 | |
Diaz Ruiz Jose Antonio | Apoderado | 17/08/2009 | |
Mirat De Diego Alberto Maria | Presidente | 17/08/2009 | |
Mirat De Diego Alberto Maria | Consejero | 17/08/2009 | |
Mirat Diego Ana Mercedes | Apoderado | 17/08/2009 | |
Orgaz Orna Amador | Secretario | 17/08/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONFECCIONES TIMBAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25920 , F 73, S 8, H M 114003, I/A 34 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-154-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-66-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-187-28
Capital Anterior: | 841.416,95 | Euros |
Disminución de capital | 131.267,05 | Euros |
Capital Actual: | 710.149,90 | Euros |
Porcentaje: | 15,60 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25920 , F 73, S 8, H M 114003, I/A 33 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-188-28
- C/ RAMIREZ DE ARELLANO 4 3º C (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25920 , F 73, S 8, H M 114003, I/A 32 (18/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-165-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25920 , F 73, S 8, H M 114003, I/A 31 (17/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-162-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25920 , F 73, S 8, H M 114003, I/A 30 (17/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-162-28
- REVOCADOS LOS PODERES CONFERIDOS A FAVOR DE DON AMADOR ORGAZ ORNA, QUE CAUSO LA INSCRIPCION 7& DE LA HOJA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25920 , F 72, S 8, H M 114003, I/A 29 (17/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-162-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25920 , F 72, S 8, H M 114003, I/A 28 (17/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-162-28