BRABEZO CARBALLO SERGIO
Informe ejecutivo de BRABEZO CARBALLO SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BRABEZO CARBALLO SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADRID CALLE 30 SA | Consejero | 02/12/2015 | 03/10/2019 |
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID SA | Consejero | 09/01/2017 | 27/08/2019 |
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID SA | Consejero | 29/07/2016 | 06/02/2017 |
VINCULACIONES DE BRABEZO CARBALLO SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRABEZO CARBALLO SERGIO
Empresa: MADRID CALLE 30 SA
Consejero
Miem.Com.Ej.
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34164 , F 203, S 8, H M 355995, I/A 64 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-28
Consejero
- Barbero Gutierrez Jose Javier
- Brabezo Carballo Sergio
- De Benito Perez Ignacio
- Diaz Retana Jose Maria
- Dominguez Lucena Ezequiel
- Garcia Castaño Jorge
- Gomez Morante Esther
- Gonzalez Lopez Alvaro
- Lopez Carmona Francisco Jose
- Sabanes Nadal Ines
- Toribio Rubio Raul
- Valiente Calvo Paz
- Vicent Garcia Jose Maria
Pres.Com.Ej.
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31998 , F 178, S 8, H M 95608, I/A 138 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-168-28
Consejero
- Brabezo Carballo Sergio
- Sanz Otero Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34805 , F 203, S 8, H M 626087, I/A 9 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-28
Consejero
- Brabezo Carballo Sergio
- Carabante Muntada Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31998 , F 173, S 8, H M 95608, I/A 129 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-28
Consejero
Gerente
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34805 , F 194, S 8, H M 626087, I/A 1 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-28
Empresa: MADRID CALLE 30 SA
Consejero
Pres.Com.Ej.
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25503 , F 100, S 8, H M 355995, I/A 52 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-28
Información de BRABEZO CARBALLO SERGIO
Mostramos los datos de BRABEZO CARBALLO SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRABEZO CARBALLO SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos