VALIENTE CALVO PAZ
Informe ejecutivo de VALIENTE CALVO PAZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VALIENTE CALVO PAZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID SA | Consejero | 02/04/2018 | 27/08/2019 |
CANAL DE NAVARRA SA | Consejero | 06/05/2011 | 06/09/2012 |
VINCULACIONES DE VALIENTE CALVO PAZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALIENTE CALVO PAZ
Consejero
- Barbero Gutierrez Jose Javier
- Brabezo Carballo Sergio
- De Benito Perez Ignacio
- Diaz Retana Jose Maria
- Dominguez Lucena Ezequiel
- Garcia Castaño Jorge
- Gomez Morante Esther
- Gonzalez Lopez Alvaro
- Lopez Carmona Francisco Jose
- Sabanes Nadal Ines
- Toribio Rubio Raul
- Valiente Calvo Paz
- Vicent Garcia Jose Maria
Pres.Com.Ej.
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31998 , F 178, S 8, H M 95608, I/A 138 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-168-28
Consejero
- Valiente Calvo Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31998 , F 177, S 8, H M 95608, I/A 135 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
Empresa: CANAL DE NAVARRA SA
Consejero
- Buñuel Salcedo Luis Antonio
- Garcia Perez Marta
- Miranda Simavilla Alvaro
- Valiente Calvo Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3596 , F 60, S 8, H Z 26121, I/A 43 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-50
Empresa: CANAL DE NAVARRA SA
Consejero
- Garcia Perez Marta
- Valiente Calvo Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 147, S 8, H Z 26121, I/A 40 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-50
Información de VALIENTE CALVO PAZ
Mostramos los datos de VALIENTE CALVO PAZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALIENTE CALVO PAZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos