FERNANDEZ CUBA ANTONIO JAVIER
Informe ejecutivo de FERNANDEZ CUBA ANTONIO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ CUBA ANTONIO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID SA | Consejero | 29/07/2016 | 18/11/2019 |
EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID SA | Consejero | 03/05/2016 | 03/11/2016 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ CUBA ANTONIO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ CUBA ANTONIO JAVIER
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34805 , F 205, S 8, H M 626087, I/A 13 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-28
Consejero
- Barbero Gutierrez Jose Javier
- Del Rio Martin Javier
- Fernandez Cuba Antonio Javier
- Garcia Ibañez Inmaculada
- Marco Orenes Francisco Jose
- Matiacci Marcos Maria Teresa
- Ortiz Jover Alberto
- Prieto Fernandez Antonio
- Rebollo Sanchez Maria Del Carmen
- Rodulfo Lavilla Carlos
- Sanchez Mato Carlos
- Sanz Berzal Bernardino
- Valdivia Gerada Juan Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24607 , F 109, S 8, H M 74214, I/A 91 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2017-11-28
Consejero
Gerente
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34805 , F 194, S 8, H M 626087, I/A 1 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-28
Consejero
- Fernandez Cuba Antonio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24607 , F 106, S 8, H M 74214, I/A 88 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-28
Información de FERNANDEZ CUBA ANTONIO JAVIER
Mostramos los datos de FERNANDEZ CUBA ANTONIO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ CUBA ANTONIO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos