BORIS HAGENEY
Informe ejecutivo de BORIS HAGENEY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE BORIS HAGENEY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORIS HAGENEY
Empresa: GETYOURHERO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45070 , F 59, S 8, H B 456656, I/A 12 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-08
Empresa: BLISSBOOKER SL
Administrador Unico
- Boris Hageney
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44480 , F 97, S 8, H B 457330, I/A 5 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-08
Empresa: BLISSBOOKER SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Boris Hageney
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44480 , F 97, S 8, H B 457330, I/A 5 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-08
Empresa: GETYOURHERO SL
Presidente
REPR.143 RRM
- Boris Hageney
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44460 , F 24, S 8, H B 456656, I/A 4 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Empresa: BLISSBOOKER SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Boris Hageney
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44480 , F 91, S 8, H B 457330, I/A 1 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-08
Información de BORIS HAGENEY
Mostramos los datos de BORIS HAGENEY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORIS HAGENEY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos