SEBASTIAN GMELIN
Informe ejecutivo de SEBASTIAN GMELIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SEBASTIAN GMELIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOMENTUM DATA SPAIN SL | Administrador Solidario | 22/03/2022 |
VINCULACIONES DE SEBASTIAN GMELIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEBASTIAN GMELIN
Empresa: MOMENTUM DATA SPAIN SL
Administrador Solidario
- Henrik Beckmann
- Sebastian Gmelin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47651 , F 54, S 8, H B 558297, I/A 2 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-08
Empresa: MOMENTUM DATA SPAIN SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Sebastian Gmelin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47651 , F 54, S 8, H B 558297, I/A 2 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-08
Empresa: MOMENTUM DATA SPAIN SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Sebastian Gmelin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47651 , F 53, S 8, H B 558297, I/A 1 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-08
Empresa: GETYOURHERO SL
Apoderado Solidario
- Henrik Beckmann
- Sebastian Gmelin
- Sebastian Janus
Consejero
- Sebastian Gmelin
Presidente
- Sebastian Gmelin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45070 , F 58, S 8, H B 456656, I/A 10 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-08
Empresa: GETYOURHERO SL
Apoderado Solidario
- Henrik Beckmann
- Sebastian Gmelin
- Sebastian Janus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45070 , F 55, S 8, H B 456656, I/A 7 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-08
Empresa: GETYOURHERO SL
Consejero
- ALPHA INTERNET VENTURES SL
- Michael Kleindl
- Sebastian Gmelin
Presidente
- Sebastian Gmelin
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44460 , F 24, S 8, H B 456656, I/A 4 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Empresa: GETYOURHERO SL
Administrador Solidario
- Henrik Beckmann
- Sebastian Gmelin
- Sebastian Stephan Janus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44460 , F 24, S 8, H B 456656, I/A 4 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Empresa: GETYOURHERO SL
Administrador Solidario
- Henrik Beckmann
- Sebastian Gmelin
- Sebastian Stephan Janus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44460 , F 20, S 8, H B 456656, I/A 1 (02/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-08
Información de SEBASTIAN GMELIN
Mostramos los datos de SEBASTIAN GMELIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEBASTIAN GMELIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos