MICHAEL PAUL KLEINDL
Informe ejecutivo de MICHAEL PAUL KLEINDL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MICHAEL PAUL KLEINDL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CUBIQ FOODS SL | REPR.143 RRM | 05/04/2022 | |
CUBIQ FOODS SL | REPR.143 RRM | 27/10/2020 | 05/04/2022 |
RESERVAS DE RESTAURANTES SL | Presidente | 11/11/2015 | 17/03/2022 |
RESERVAS DE RESTAURANTES SL | Consejero | 11/11/2015 | 17/03/2022 |
CUBIQ FOODS SL | Consejero | 27/10/2020 | 08/03/2022 |
CUBIQ FOODS SL | Vicepresidente | 27/10/2020 | 08/03/2022 |
CLINTU ONLINE SL | REPR.143 RRM | 23/12/2016 | 28/03/2018 |
GETYOURHERO SL | REPR.143 RRM | 14/12/2015 | 07/03/2017 |
RESERVAS DE RESTAURANTES SL | REPR.143 RRM | 07/10/2013 | 06/11/2015 |
OFFERUM SL | REPR.143 RRM | 19/04/2011 | 11/05/2012 |
VINCULACIONES DE MICHAEL PAUL KLEINDL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MICHAEL PAUL KLEINDL
Empresa: CUBIQ FOODS SL
REPR.143 RRM
- Michael Paul Kleindl
- Michael Paul Kleindl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47470 , F 20, S 8, H B 525926, I/A 17 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-08
Empresa: CUBIQ FOODS SL
Consejero
- Michael Paul Kleindl
- Regina Maria Hecker
Vicepresidente
- Michael Paul Kleindl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47470 , F 20, S 8, H B 525926, I/A 16 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-08
Empresa: CUBIQ FOODS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Andres Pablo Montefeltro
- Michael Paul Kleindl
- Michael Paul Kleindl
Vicepresidente
- Michael Paul Kleindl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47017 , F 23, S 8, H B 525926, I/A 14 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-08
Empresa: CLEANING FOR YOU SL
REPR.143 RRM
- Michael Paul Kleindl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45582 , F 33, S 8, H B 458080, I/A 10 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-08
Empresa: GETYOURHERO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45070 , F 59, S 8, H B 456656, I/A 12 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-08
Empresa: CLEANING FOR YOU SL
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
- Michael Paul Kleindl
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44505 , F 185, S 8, H B 458080, I/A 6 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-08
Empresa: GETYOURHERO SL
Consejero
REPR.143 RRM
- Michael Paul Kleindl
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45070 , F 56, S 8, H B 456656, I/A 8 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-08
Empresa: RESERVAS DE RESTAURANTES SL
Consejero
- Michael Paul Kleindl
Presidente
- Michael Paul Kleindl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44152 , F 217, S 8, H B 377906, I/A 21 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-08
Empresa: RESERVAS DE RESTAURANTES SL
REPR.143 RRM
- Michael Paul Kleindl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44152 , F 217, S 8, H B 377906, I/A 20 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-08
Empresa: RESERVAS DE RESTAURANTES SL
Consejero
REPR.143 RRM
- Michael Paul Kleindl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42828 , F 205, S 8, H B 377906, I/A 11 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-08
VER MAS ACTOS
Información de MICHAEL PAUL KLEINDL
Mostramos los datos de MICHAEL PAUL KLEINDL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MICHAEL PAUL KLEINDL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos