BONET PLA PATRICIA
Informe ejecutivo de BONET PLA PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BONET PLA PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ILPOU SL | Consejero | 28/12/2017 | 22/01/2021 |
ABUELOS LA PELICULA AIE | Socio Miembr | 01/08/2019 |
VINCULACIONES DE BONET PLA PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONET PLA PATRICIA
Empresa: ILPOU SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12673 , F 222, S 8, H M 202883, I/A 19 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Empresa: ABUELOS LA PELICULA AIE
Socio Miembr
- Bonet Pla Patricia
- CNES ARAPLASA SA
- De Los Rios Del Campo Joaquin
- Gomez-acebo Temes Jose Maria
- IDATRADE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37118 , F 139, S 8, H M 662539, I/A 4 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-28
Empresa: ILPOU SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12673 , F 222, S 8, H M 202883, I/A 18 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-28
Información de BONET PLA PATRICIA
Mostramos los datos de BONET PLA PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONET PLA PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos