BONET PLA BEATRIZ
Informe ejecutivo de BONET PLA BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BONET PLA BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUEÑERGY SL | Administrador Unico | 18/03/2022 | |
SUEÑERGY SL | Liquidador | 18/03/2022 | 18/03/2022 |
ILPOU SL | Consejero | 28/12/2017 | 22/01/2021 |
VINCULACIONES DE BONET PLA BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONET PLA BEATRIZ
Empresa: SUEÑERGY SL
Liquidador
- Bonet Pla Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25828 , F 148, S 8, H M 465469, I/A 2 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-28
Empresa: SUEÑERGY SL
Administrador Unico
- Bonet Pla Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25828 , F 148, S 8, H M 465469, I/A 2 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-28
Empresa: ILPOU SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12673 , F 222, S 8, H M 202883, I/A 19 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Empresa: ILPOU SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12673 , F 222, S 8, H M 202883, I/A 18 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-28
Información de BONET PLA BEATRIZ
Mostramos los datos de BONET PLA BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONET PLA BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos